KRS 0000473033
NIP5851466824
REGON22193473400000
NazwaIDENTICAL ROZENKA-BACHAR STACHOWICZ SPÓŁKA JAWNA
Krótka nazwaIDENTICAL ROZENKA-BACHAR STACHOWICZ
Data rejestracji 09 sie 2013 (11 lat temu) 09 sie 2013
Data usunięcia 18 lut 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA JAWNA
Adres 1 MAJA, 5, SOPOT, 81-807, SOPOT, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane kontaktowe
Email BIURO@IDENTICAL.PL
Dane podatkowe
NIP 5851466824
data rejestracji 08 sty 2014
status Zwolniony
06105017641000009138422812
INGBSK Placówka bankowa w Gdańsku, al. Grunwaldzka 56
al. Grunwaldzka 56 80-241 Gdańsk POLSKA
11114020620000309658001001
mBank III Oddział Korporacyjny Warszawa
ul. Ostrobramska 95 04-118 Warszawa POLSKA
17124012681111001116924662
PEKAO II Oddział w Gdańsku
ul. Garncarska 23 80-894 Gdańsk POLSKA
54114020620000309658001003
mBank III Oddział Korporacyjny Warszawa
ul. Ostrobramska 95 04-118 Warszawa POLSKA
59105017641000009138423216
INGBSK Placówka bankowa w Gdańsku, al. Grunwaldzka 56
al. Grunwaldzka 56 80-241 Gdańsk POLSKA
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (4)
#8623Z PRAKTYKA LEKARSKA DENTYSTYCZNA #8690E POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #8690D DZIAŁALNOŚĆ PARAMEDYCZNA #4774Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACHTOMASZ IGOR CHABIOR
zgłaszający - członek zarządu
SIMONAS BANKAUSKAS
Beneficjent
1983-08-08
ANDRZEJ MICHAŁ BARTOS
Beneficjent
KRZYSZTOF DAWID KULIG
Beneficjent
MAGDALENA ROZENKA BACHAR
Wspólnik
2013-08-09
2021-02-18
KATARZYNA STACHOWICZ
Wspólnik
2013-08-09
2021-02-18
MACIEJ ADAM STACHOWICZ
Wspólnik
2013-08-09
2021-02-18
SIMONAS BANKAUSKAS
Beneficjent
OSOBA FIZYCZNA POSIADAJĄCA POŚREDNIO 33.65% UDZIAŁÓW W ZGŁASZANEJ SPÓŁCE (POSIADA 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE SB HOLDINGAS UAB, SPÓŁKA SB HOLDINGAS UAB POSIADA 33.65% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE UNITED CLINICS SA, SPÓŁKA UNITED CLINICS SA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W ZGŁASZANEJ SPÓŁCE)
ANDRZEJ MICHAŁ BARTOS
Beneficjent
OSOBA FIZYCZNA POSIADAJĄCA 38.67% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE INNOVA/6 CARRY GP SARL, SPÓŁKA INNOVA/6 CARRY GP SARL, KTÓRA JEST KOMPLEMENTARIUSZEM (GENERAL PARTNER) W SPÓŁCE INNOVA/6 CARRY SCSP, SPÓŁKA INNOVA/6 CARRY SCSP POSIADA 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE INNOVA/6 GP SARL, SPÓŁKA INNOVA/6 GP SARL JEST KOMPLEMENTARIUSZEM (GENERAL PARTNER) W SPÓŁCE INNOVA/6 SCA SICAV-RAIF, SPÓŁKA INNOVA/6 SCA SICAV-RAIF POSIADA 65.63% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE UNITED CLINICS SA, SPÓŁKA UNITED CLINICS SA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W ZGŁASZANEJ SPÓŁCE
KRZYSZTOF DAWID KULIG
Beneficjent
OSOBA FIZYCZNA POSIADAJĄCA 38.67% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE INNOVA/6 CARRY GP SARL, SPÓŁKA INNOVA/6 CARRY GP SARL, KTÓRA JEST KOMPLEMENTARIUSZEM (GENERAL PARTNER) W SPÓŁCE INNOVA/6 CARRY SCSP, SPÓŁKA INNOVA/6 CARRY SCSP POSIADA 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE INNOVA/6 GP SARL, SPÓŁKA INNOVA/6 GP SARL JEST KOMPLEMENTARIUSZEM (GENERAL PARTNER) W SPÓŁCE INNOVA/6 SCA SICAV-RAIF, SPÓŁKA INNOVA/6 SCA SICAV-RAIF POSIADA 65.63% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE UNITED CLINICS SA, SPÓŁKA UNITED CLINICS SA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W ZGŁASZANEJ SPÓŁCE
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I SKŁADANIA PODPISÓW W IMIENIU SPÓŁKI UMOCOWANY JEST KAŻDY WSPÓLNIK SAMODZIELNIE.
MAGDALENA ROZENKA BACHAR
Członek Organu Reprezentacji
2013-08-09
2021-02-18
KATARZYNA STACHOWICZ
Członek Organu Reprezentacji
2013-08-09
2021-02-18
MACIEJ ADAM STACHOWICZ
Członek Organu Reprezentacji
2013-08-09
2021-02-18
2013-08-09
2013-10-08
ADAMA MICKIEWICZA, 57, SOPOT, 81-866, SOPOT, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 17 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie