KRS 0000144788
REGON01534195600000
Nazwa"GIC USŁUGI FINANSOWE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaGIC USŁUGI FINANSOWE
Data rejestracji 23 gru 2002 (22 lata temu) 23 gru 2002
Data usunięcia 20 lip 2006 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres WALICÓW, 11, WARSZAWA, 00-865, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 221682500,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (13)
#3001Z PRODUKCJA MASZYN BIUROWYCH #3002Z PRODUKCJA KOMPUTERÓW I INNYCH URZĄDZEŃ DO PRZETWARZANIA INFORMACJI #5114Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MASZYN, URZĄDZEŃ PRZEMYSŁOWYCH, STATKÓW I SAMOLOTÓW #5118Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY OKREŚLONEGO TOWARU LUB OKREŚLONEJ GRUPY TOWARÓW, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #5119Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU #5164Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH #5165Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ DLA PRZEMYSŁU, HANDLU I TRANSPORTU WODNEGO #5248A SPRZEDAŻ DETALICZNA KOMPUTERÓW ORAZ SPRZĘTU TELEKOMUNIKACYJNEGO #6522Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTU #6523Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO FINANSOWE, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE #7250Z KONSERWACJA I NAPRAWA MASZYN BIUROWYCH, KSIĘGUJĄCYCH I LICZĄCYCH #7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #8042Z POZASZKOLNE FORMY KSZTAŁCENIA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANEKRZYSZTOF DAWID KULIG
Wspólnik
2002-12-23
2003-03-03
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000,00 ZŁOTYCH
PATRYK GRZEGORZ BORZĘCKI
Wspólnik
2002-12-23
2003-03-03
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000,00 ZŁOTYCH
POLCARD HOLDING SARL Z SIEDZIBĄ W LUKSEMBURGU
Wspólnik
2003-03-03
2006-07-20
112.265 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 56.132.500 ZŁOTYCH
Wspólnik
2003-03-03
2006-07-20
279139 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 139569500 ZŁOTYCH
01100137600000
GTECH GLOBAL SERVICES CORPORATION LIMITED Z SIEDZIBĄ W LARNACE, CYPR
Wspólnik
2005-10-20
2006-07-20
51.961 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.980.500 ZŁOTYCH
KRZYSZTOF DAWID KULIG
Likwidator
2005-01-25
2005-10-12
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADAJĄ PREZES ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
KRZYSZTOF DAWID KULIG
PREZES ZARZĄDU
2002-12-23
2003-02-26
KRZYSZTOF DAWID KULIG
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-02-26
2005-01-25
ERIK HALLGREN
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-12-23
2003-10-14
KRZYSZTOF DAWID KULIG
CZŁONEK ZARZĄDU
2005-10-12
2005-10-20
KRZYSZTOF DAWID KULIG
WICEPREZES ZARZĄDU
2005-10-20
2006-07-20
JACEK ZDZISŁAW KIERAT
PREZES ZARZĄDU
2005-10-12
2006-07-20
ANDRZEJ BOGUCKI
PREZES ZARZĄDU
2003-02-26
2005-01-25
2002-12-23
2005-01-25
"GIC USŁUGI FINANSOWE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2005-01-25
2005-10-12
"GIC USŁUGI FINANSOWE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie