KRS 0000150696
NIP5932365607
REGON19288361900000
Nazwa"INTERBIT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaINTERBIT
Data rejestracji 03 mar 2003 (22 lata temu) 03 mar 2003
Data usunięcia 19 sty 2010 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres TAŚMOWA, 7A, WARSZAWA, 02-677, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 250000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (21)
#721 BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH #722 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA #723 USŁUGI PRZETWARZANIA DANYCH #724 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z BAZAMI DANYCH #725 KONSERWACJA I NAPRAWA MASZYN BIUROWYCH, KSIĘGUJĄCYCH I SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO #726 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z INFORMATYKĄ #524 POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA NOWYCH TOWARÓW W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #642 DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH #221 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA #222 DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA #223 REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI #4531 WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH #741 DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA, RACHUNKOWO- KSIĘGOWA; DORADZTWO, ZARZĄDZANIE HOLDINGAMI #742 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY, INŻYNIERII #743 BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #744 REKLAMA #745 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z POŚREDNICTWEM PRACY #746 DZIAŁALNOŚĆ DETEKTYWISTYCZNA I OCHRONIARSKA #804 SZKOLNICTWO DLA DOROSŁYCH I POZOSTAŁE FORMY KSZTAŁCENIA #921 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z FILMEM I PRZEMYSŁEM WIDEO #922 DZIAŁALNOŚĆ RADIOWA I TELEWIZYJNAMICHAŁ PIOTR SZAMOCKI
Wspólnik
2003-03-03
2003-07-02
2 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 20.000 ZŁ.
MARCIN DOMINIK SZWEDA
Wspólnik
2003-03-03
2008-02-15
7 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 70.000,00 ZŁ /SIEDEMDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH/
ŁUKASZ WIŚNIEWSKI
Wspólnik
2003-03-03
2006-06-22
2 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 20.000 ZŁ.
JULIAN TOMASZ FEY
Wspólnik
2003-03-03
2008-02-15
5 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 ZŁ.
KRZYSZTOF ADAM RUSZKOWSKI
Wspólnik
2003-07-02
2008-02-15
6 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 60.000,00 ZŁ.
ROBERT WALDEMAR TOKARSKI
Wspólnik
2003-07-02
2005-10-07
2 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 20.000 PLN
ŁUKASZ WIŚNIEWSKI
Wspólnik
2006-09-19
2008-02-15
5 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000,00 ZŁ
Wspólnik
2008-02-15
2010-01-19
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 250.000,00 ZŁ.
14055506300000
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE.
MICHAŁ PIOTR SZAMOCKI
PREZES ZARZĄDU
2003-03-03
2003-07-02
MARCIN DOMINIK SZWEDA
WICEPREZES ZARZĄDU
2003-03-03
2005-04-21
MARCIN DOMINIK SZWEDA
PREZES ZARZĄDU
2005-04-21
2008-02-15
ANDRZEJ PIOTR GRADZI
PREZES ZARZĄDU
2008-02-15
2010-01-19
KRZYSZTOF ADAM RUSZKOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2003-07-02
2005-04-21
KRZYSZTOF ADAM RUSZKOWSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2005-04-21
2008-02-15
MARIUSZ IGNACIUK
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-02-15
2010-01-19
MARCIN PIOTR OSIECKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-02-15
2010-01-19
MARCIN DOMINIK SZWEDA
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-03-25
2009-07-10
MARCIN PALKOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2009-07-10
2010-01-19
2003-03-03
2005-04-21
KUBUSIA PUCHATKA, 5, TCZEW, 83-110, TCZEW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie