KRS 0000344852
NIP8522456097
REGON32007008500000
Nazwa"GLOBAL CONNECT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaGLOBAL CONNECT
Data rejestracji 18 gru 2009 (15 lat temu) 18 gru 2009
Data usunięcia 31 sty 2012 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres WOJSKA POLSKIEGO, 78, SZCZECIN, 70-482, SZCZECIN, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 1620000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (5)
#61 USŁUGI W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI #62 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA #60 TRANSPORT LĄDOWY; TRANSPORT RUROCIĄGOWY #63 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT; DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ #59 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO, PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH, NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCHJACEK PIETRZAK
Wspólnik
2009-12-18
2010-01-26
4.650 UDZIAŁÓW O ŁACZNEJ WYSOKOŚCI 232.500,00 ZŁ.
JACEK ROBERT ŁAWICKI
Wspólnik
2009-12-18
2010-01-26
2.325 UDZIAŁÓW O ŁACZNEJ WYSOKOŚCI 116.250,00 ZŁ.
PIOTR JAN KOŚCIUCZYK
Wspólnik
2009-12-18
2010-01-26
2.325 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 116.250,00 ZŁ.
ERNEST MACIEJ ERECIŃSKI
Wspólnik
2009-12-18
2010-01-26
3.100 UDZIAŁÓW O ŁACZNEJ WYSOKOŚCI 155.000,00 ZŁ.
Wspólnik
2010-01-26
2012-01-31
32.400 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.620.000,00 ZŁ
14006345000000
GRZEGORZ ESZ
Członek Organu Nadzoru
2010-03-17
2012-01-31
JONATHAN LOUIS EASTICK
Członek Organu Nadzoru
2010-03-17
2012-01-31
PIOTR NESTEROWICZ
Członek Organu Nadzoru
2010-03-17
2012-01-31
TOM ANTHONY RUHAN
Członek Organu Nadzoru
2010-03-17
2012-01-31
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI, W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE.
JACEK PIETRZAK
PREZES ZARZĄDU
2009-12-18
2010-01-26
JACEK PIETRZAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2010-01-26
2010-11-09
JACEK ROBERT ŁAWICKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2009-12-18
2010-01-26
PIOTR JAN KOŚCIUCZYK
CZŁONEK ZARZĄDU
2009-12-18
2010-01-26
ERNEST MACIEJ ERECIŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2009-12-18
2010-01-26
MARIUSZ IGNACIUK
CZŁONEK ZARZĄDU
2010-01-26
2011-05-05
KRZYSZTOF SKOWROŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2010-01-26
2012-01-31
MARCIN PALKOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2010-05-26
2010-11-09
MACIEJ TOMASZ MODRANKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2010-11-09
2012-01-31
AGNIESZKA SZAŁAŃSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2011-05-05
2012-01-31
2009-12-18
2012-01-31
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2009-12-18
2012-01-31
"GLOBAL CONNECT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2009-12-18
2012-01-31
WOJSKA POLSKIEGO, 78, SZCZECIN, 70-482, SZCZECIN, POLSKA
2009-12-18
2012-01-31
61 - TELEKOMUNIKACJA
2009-12-18
2012-01-31
62 - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA
2009-12-18
2012-01-31
60 - NADAWANIE PROGRAMÓW OGÓLNODOSTĘPNYCH I ABONAMENTOWYCH
2009-12-18
2012-01-31
63 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI
2009-12-18
2012-01-31
59 - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO, PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH, NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie