KRS 0000111806
NIP5540233271
REGON00134376500000
NazwaSYSTEMY INFORMATYCZNE "NETIS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaSYSTEMY INFORMATYCZNE "NETIS"
Data rejestracji 10 maj 2002 (22 lata temu) 10 maj 2002
Data usunięcia 19 sty 2010 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres TAŚMOWA, 7A, WARSZAWA, 02-677, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (13)
#6420G POZOSTAŁE USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE #7230Z PRZETWARZANIE DANYCH #7240Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z BAZAMI DANYCH #7260Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z INFORMATYKĄ #4521C WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH W ZAKRESIE OBIEKTÓW LINIOWYCH: RUROCIĄGÓW, LINII ELEKTROENERGETYCZNYCH, ELEKTROTRAKCYJNYCH I TELEKOMUNIKACYJNYCH - PRZESYŁOWYCH #6420A TELEFONIA STACJONARNA I TELEGRAFIA #6420B TELEFONIA RUCHOMA #6420C TRANSMISJA DANYCH I TELEINFORMATYKA #6420D RADIOKOMUNIKACJA #6420E RADIODYFUZJA #6420F TELEWIZJA KABLOWA #722 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA #7420A DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA BUDOWLANEGO, URBANISTYCZNEGO, TECHNOLOGICZNEGOSŁAWOMIR RADOMSKI
Członek Organu Nadzoru
2006-09-29
2008-02-19
JAROSŁAW HARASYMIUK
Członek Organu Nadzoru
2007-10-30
2008-02-19
KINGA GŁOWACKA
Członek Organu Nadzoru
2004-12-21
2007-10-30
MARTA FLORKIEWICZ BORKOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2004-12-21
2007-10-30
AGATA ANTOS RADOMSKA
Członek Organu Nadzoru
2004-12-21
2006-09-29
PIOTR ANTOS
Członek Organu Nadzoru
2007-10-30
2008-02-19
PIOTR CZAPSKI
Członek Organu Nadzoru
2008-02-19
2008-09-16
JONATHAN EASTICK
Członek Organu Nadzoru
2008-02-19
2010-01-19
BERTRAND LE GUERN
Członek Organu Nadzoru
2008-02-19
2009-01-27
RAFAŁ WRÓBLEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2008-09-16
2008-11-27
MARIUSZ KRZYSZTOF RADOMSKI
Wspólnik
2002-05-10
2008-02-19
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000,00ZŁ
ARTUR GŁOWACKI
Wspólnik
2002-05-10
2007-10-30
35 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 17.500,00ZŁ
MARTA FLORKIEWICZ BORKOWSKA
Wspólnik
2003-10-31
2007-10-30
30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 15.000,00ZŁ
Wspólnik
2008-02-19
2010-01-19
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000,00ZŁ
14055506300000
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE.
ARTUR BORKOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-10-31
2007-10-30
KRZYSZTOF ZACHARJASZ
Z-CA PREZESA ZARZĄDU
2007-10-30
2008-02-19
KRZYSZTOF SKOWROŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2008-02-19
2010-01-19
MARIUSZ IGNACIUK
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-02-19
2010-01-19
MARCIN OSIECKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-02-19
2010-01-19
MARIUSZ KRZYSZTOF RADOMSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-04-17
2010-01-19
MARIUSZ KRZYSZTOF RADOMSKI
PREZES ZARZĄDU
2002-05-10
2008-02-19
ARTUR GŁOWACKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2002-05-10
2007-10-30
2002-05-10
2005-10-11
OPOLSKA, 22, JASTRZĘBIE-ZDRÓJ, 44-335, JASTRZĘBIE-ZDRÓJ, POLSKA
2005-10-11
2009-02-23
MAZOWIECKA, 2, JASTRZĘBIE-ZDRÓJ, 44-335, JASTRZĘBIE ZDRÓJ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie