KRS 0000057239
REGON69030614400000
NazwaMULTIMEDIA POLSKA - MIELEC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaMULTIMEDIA POLSKA - MIELEC
Data rejestracji 26 paź 2001 (23 lata temu) 26 paź 2001
Data usunięcia 09 mar 2009 09 mar 2009
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres TADEUSZA WENDY, 7, GDYNIA, 81-341, GDYNIA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 2400000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (17)
#4521C WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH W ZAKRESIE OBIEKTÓW LINIOWYCH: RUROCIĄGÓW, LINII ELEKTROENERGETYCZNYCH, ELEKTROTRAKCYJNYCH I TELEKOMUNIKACYJNYCH - PRZESYŁOWYCH #4521D WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH W ZAKRESIE ROZDZIELCZYCH OBIEKTÓW LINIOWYCH: RUROCIĄGÓW, LINII ELEKTROENERGETYCZNYCH I TELEKOMUNIKACYJNYCH - LOKALNYCH #7420A DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA BUDOWLANEGO, URBANISTYCZNEGO, TECHNOLOGICZNEGO #6420A TELEFONIA STACJONARNA I TELEGRAFIA #6420B TELEFONIA RUCHOMA #6420C TRANSMISJA DANYCH I TELEINFORMATYKA #6420D RADIOKOMUNIKACJA #6420E RADIODYFUZJA #6420G POZOSTAŁE USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE #7210Z DORADZTWO W ZAKRESIE SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO #7220Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA #7230Z PRZETWARZANIE DANYCH #7260Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z INFORMATYKĄ #7414B ZARZĄDZANIE I KIEROWANIE W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7484B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #5248A SPRZEDAŻ DETALICZNA KOMPUTERÓW ORAZ SPRZĘTU TELEKOMUNIKACYJNEGOANDRZEJ MACIEJ ROGOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-05-24
2002-07-30
WOJCIECH TOMASZ NAPIÓRKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-07-30
2004-03-02
ZBIGNIEW PIOTROWSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-07-30
2006-08-28
YGAL OZECHOV
Członek Organu Nadzoru
2004-03-02
2009-03-09
1961-10-09
TOMEK ULATOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2006-02-02
2009-03-09
IRENA VIRTA
Członek Organu Nadzoru
2006-08-28
2009-03-09
IRENA VIRTA
Członek Organu Nadzoru
2001-10-26
2006-02-02
ANAT ARAZI
Członek Organu Nadzoru
2001-10-26
2002-05-24
1947-08-01
BOGUSŁAW FILAR
Członek Organu Nadzoru
2001-10-26
2002-07-30
EMERITA B.V. Z SIEDZIBĄ W AMSTERDAMIE DIAMANTLAAN 1-A, 2132 WV HOOFDDORP, HOLANDIA
Wspólnik
2002-05-24
2006-02-02
4.000(CZTERY TYSIĄCE) UDZIAŁÓW 2.400.000(DWA MILIONY CZTERYSTA TYSIĘCY) ZŁOTYCH
Wspólnik
2006-02-02
2009-03-09
4.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.400.000 ZŁ
19000734500000
CHP INVESTMENTS B.V. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W HOOFDDORP W HOLANDII
Wspólnik
2001-10-26
2002-05-24
3281 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.968.600,00 ZŁOTYCH
TELEFONY RZESZOWSKIE "TELER" SPÓŁKA AKCYJNA
Wspólnik
2001-10-26
2003-05-29
719 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 431.400,00 ZŁOTYCH
690296300
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU BĄDŹ DWÓCH PROKURENTÓW DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE. W PRZYPADKU USTANOWIENIA PROKURENTA SAMOISTNEGO UPRAWNIONY JEST ON DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI.
WOJCIECH ANDRZEJ KAMIENIECKI
PREZES ZARZĄDU
2001-10-26
2004-03-26
WOJCIECH ANDRZEJ KAMIENIECKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2004-03-26
2006-02-02
MARIA JULITA MCFARLAND
WICEPREZES ZARZĄDU
2002-07-30
2003-02-27
ANDRZEJ MACIEJ ROGOWSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2003-02-27
2004-03-26
ANDRZEJ AUGUST ZAWIERUCHA
V-CE PREZES ZARZĄDU
2001-10-26
2002-07-30
HALINA DANUTA KAZIMIERCZAK
V-CE PREZES ZARZĄDU
2001-10-26
2002-07-30
ANDRZEJ MACIEJ ROGOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2004-03-26
2004-11-17
ARKADIUSZ STANISŁAW DORYNEK
WICEPREZES ZARZĄDU
2004-03-26
2006-02-02
MAREK IGNACY SZELIGA
PREZES ZARZĄDU
2004-11-17
2005-03-30
ANDRZEJ STANISŁAW STREHLAU
CZŁONEK ZARZĄDU
2005-02-28
2006-02-02
2001-10-26
2002-10-03
PRZEDSIĘBIORSTWO TELEKOMUNIKACYJNE "CENTRALA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2002-10-03
2005-02-28
TELENET MIELEC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2001-10-26
2006-02-02
WOJSKA POLSKIEGO, 3, MIELEC, 39-300, MIELEC, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie