KRS 0000020746
REGON01615879200000
NazwaMULTIMEDIA HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI
Krótka nazwaMULTIMEDIA HOLDING
Data rejestracji 21 cze 2001 (23 lata temu) 21 cze 2001
Data usunięcia 06 lip 2005 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres EMILII PLATER, 53, WARSZAWA, 00-113, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 7100300,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 7100300,00 PLN
Wartość nominalna akcji100,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji71003
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (4)
#7420A DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA BUDOWLANEGO, URBANISTYCZNEGO, TECHNOLOGICZNEGO #4521D WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH W ZAKRESIE ROZDZIELCZYCH OBIEKTÓW LINIOWYCH: RUROCIĄGÓW, LINII ELEKTROENERGETYCZNYCH I TELEKOMUNIKACYJNYCH - LOKALNYCH #6420 TELEKOMUNIKACJA #7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIAZBIGNIEW PIOTROWSKI
Likwidator
2004-05-21
2005-07-06
DARIUSZ ZYCH
Członek Organu Nadzoru
2001-06-21
2003-07-16
JAN STOLKER
Członek Organu Nadzoru
2001-06-21
2003-07-16
IRENA VIRTA
Członek Organu Nadzoru
2001-06-21
2005-07-06
ARKADIUSZ DORYNEK
Członek Organu Nadzoru
2001-06-21
2005-07-06
YGAL OZECHOV
Członek Organu Nadzoru
2001-06-21
2004-07-08
1961-10-09
GABRIEL PIOTR WUJEK
Członek Organu Nadzoru
2003-07-16
2005-07-06
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiREPREZENTACJA: PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE
ZBIGNIEW PIOTROWSKI
PREZES ZARZĄDU
2001-06-21
2004-05-21
2001-06-21
2004-05-21
MULTIMEDIA HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie