KRS 0000176730
REGON63979617400000
NazwaINSTYTUT ŚRODKOWOEUROPEJSKI SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI
Krótka nazwaINSTYTUT ŚRODKOWOEUROPEJSKI
Data rejestracji 23 paź 2003 (21 lat temu) 23 paź 2003
Data usunięcia 16 lut 2011 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres GROTTGERA, 4, POZNAŃ, 60-757, POZNAŃ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 100000,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 100000,00 PLN
Wartość nominalna akcji1,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji100000
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (6)
#913 DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH ORGANIZACJI CZŁONKOWSKICH #7320 USŁUGI BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE EKONOMII #911 DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACJI KOMERCYJNYCH, PRACODAWCÓW I PROFESJONALNYCH #6523Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO FINANSOWE, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE #7414B ZARZĄDZANIE I KIEROWANIE W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #221 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZAMIROSŁAW ANDRZEJ STYCZEŃ
Likwidator
2006-11-21
2011-02-16
ZBIGNIEW DERDZIUK
Członek Organu Nadzoru
2003-10-23
2006-11-21
ADAM MACIEJ PAWŁOWICZ
Członek Organu Nadzoru
2003-10-23
2006-11-21
WOJCIECH PAWLAK
Członek Organu Nadzoru
2003-10-23
2006-11-21
WIESŁAW WALDEMAR WALENDZIAK
Członek Organu Nadzoru
2003-10-23
2011-02-16
KONRAD KRZYSZTOF SZYMAŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2003-10-23
2006-11-21
PAWEŁ MIŁKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2006-11-21
2011-02-16
BARTOSZ JAŁOWIECKI
Członek Organu Nadzoru
2006-11-21
2011-02-16
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
KAZIMIERZ MARCINKIEWICZ
PREZES ZARZĄDU
2003-10-23
2004-02-20
MIROSŁAW ANDRZEJ STYCZEŃ
PREZES ZARZĄDU
2004-02-20
2006-11-21
2003-10-23
2006-11-21
INSTYTUT ŚRODKOWOEUROPEJSKI SPÓŁKA AKCYJNA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie