KRS 0000495706
NIP5252578132
REGON14708240300000
NazwaIZBA, TOWARZYSTWO GOSPODARCZE POLSKA-ROSJA W LIKWIDACJI
Krótka nazwaIZBA, TOWARZYSTWO GOSPODARCZE POLSKA-ROSJA
Data rejestracji 24 sty 2014 (11 lat temu) 24 sty 2014
Data usunięcia 17 cze 2019 Invalid date
Forma prawnaIZBA GOSPODARCZA
Adres UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE, 79, WARSZAWA, 00-079, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 5252578132
data rejestracji 13 cze 2014
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 18 lip 2019
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#5811Z WYDAWANIE KSIĄŻEK #5819Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA #6311Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ #6399Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #7320Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #7021Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA #8230Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW #7490Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAHENRYK JÓZEF GORYSZEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2014-01-24
2019-06-17
WOJCIECH JULIUSZ SAMCZUK
Członek Organu Nadzoru
2014-01-24
2019-06-17
TADEUSZ MARIAN MIKOŁAJCZAK
Członek Organu Nadzoru
2014-01-24
2019-06-17
MAREK JÓZEF GRABAREK
Likwidator
2019-02-15
2019-06-17
MACIEJ WASĄŻNIK
Likwidator
2019-02-15
2019-06-17
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW ORAZ DO PODPISYWANIA W IMIENIU IZBY UPOWAŻNIENI SĄ WE WSPÓŁDZIAŁANIU ŁĄCZNYM DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU
KAZIMIERZ MARCINKIEWICZ
PREZES ZARZĄD
2014-01-24
2016-07-07
PIOTR WACŁAW CZYŻEWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2014-01-24
2019-02-15
ANDRZEJ STANISŁAW NOWICKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2014-01-24
2015-08-17
ZBIGNIEW ANTONI PUSZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2014-01-24
2018-08-21
MAREK JÓZEF GRABAREK
CZŁONEK ZARZĄDU
2015-08-17
2019-02-15
WŁODZIMIERZ CIMOSZEWICZ
PREZES ZARZĄDU
2016-07-07
2019-02-15
2014-01-24
2019-02-15
IZBA, TOWARZYSTWO GOSPODARCZE POLSKA-ROSJA
2014-01-24
2017-08-23
TRĘBACKA, 4, WARSZAWA, 00-074, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 17 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie