KRS 0000016458
NIP1132137475
REGON01497643400000
NazwaUNIVERSUM TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI
Krótka nazwaUNIVERSUM TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE
Data rejestracji 04 cze 2001 (23 lata temu) 04 cze 2001
Data usunięcia 22 kwi 2016 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres SŁOMIŃSKIEGO, 17, WARSZAWA, 00-195, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 23938044,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 23938044,00 PLN
Wartość nominalna akcji78,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji306898
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6511Z UBEZPIECZENIA NA ŻYCIEIWONA MŁYNARSKA
Prokurent
2003-03-03
2007-07-30
ŁĄCZNA
JANUSZ ALEKSY KAMIEŃSKI
Prokurent
2001-06-04
2002-09-30
SAMODZIELNA
HANNA URBANOWSKA
Prokurent
2008-07-21
2010-12-22
PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
RICARDO EMILIO FERNANDEZ NUNEZ
Członek Organu Nadzoru
2003-02-12
2016-04-22
1946-10-11
GRAŻYNA MARIA BROCKA
Członek Organu Nadzoru
2003-07-31
2007-01-09
WOJCIECH KRUPNIK
Członek Organu Nadzoru
2004-05-10
2007-05-18
ROMAN TOPOLSKI
Członek Organu Nadzoru
2004-06-18
2016-02-26
MACIEJ BOLESŁAW KRUKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2004-06-18
2007-05-18
MACIEJ BOLESŁAW KRUKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2008-01-04
2012-07-24
PIOTR KAZIMIERZ UTRACKI
Członek Organu Nadzoru
2009-07-27
2016-02-26
BEATA KADZIKIEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2016-02-26
2016-04-22
GUSTAVO DARIO TOMASINI
Członek Organu Nadzoru
2007-05-18
2016-04-22
WŁADYSŁAW WOJCIECH MOGILSKI
Członek Organu Nadzoru
2007-01-09
2007-05-18
IZABELA TERESA MANIAK
Likwidator
2010-12-22
2012-07-24
AGNIESZKA SENKOWSKA
Likwidator
2010-12-22
2016-04-22
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
ANATOL ADAMSKI
PREZES ZARZĄDU
2001-06-04
2003-03-03
TERESA GRABOWSKA
WICEPREZES ZARZĄDU
2001-06-04
2004-02-11
PAWEŁ PLISZKA
WICEPREZES ZARZĄDU
2003-02-12
2004-02-11
GRZEGORZ MACIEJ DWORAK
PREZES ZARZĄDU
2003-05-13
2004-02-11
DARIUSZ RADZIKOWSKI
P.O. PREZESA ZARZĄDU
2004-02-11
2004-05-25
MICHAŁ BOGDAN RELEWICZ
P.O. WICEPREZESA ZARZĄDU CZŁONEK RADY NADZORCZEJ CZASOWO DELEGOWANY DO PEŁNIENIA OBOWIĄZKÓW CZLONKA ZARZĄDU
2004-05-10
2004-05-25
JAROSŁAW WENANCJUSZ PRZYBYTNIOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-05-25
2004-10-14
ZBIGNIEW ANTONI PUSZ
PREZES ZARZĄDU
2004-05-25
2007-07-30
EWA WIŚNIEWSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-06-18
2006-07-20
HENRYK CZAPKA
CZŁONEK
2005-04-28
2008-07-21
2001-06-04
2001-06-18
DAEWOO - ŻYCIE TOWARZTSTWO UBEZPIECZENIOWE SPÓŁKA AKCYJNA
2001-06-18
2010-12-22
UNIVERSUM TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE SPÓŁKA AKCYJNA
2001-06-04
2004-06-18
JAGIELLOŃSKA, 55, WARSZAWA, 03-301, WARSZAWA, POLSKA
2004-06-18
2006-11-13
SŁOMIŃSKIEGO, 19, WARSZAWA, 00-195, WARSZAWA, POLSKA
2007-10-04
2009-09-07
AL. JANA PAWŁA II, 61C, WARSZAWA, 01-031, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie