KRS 0000066448
REGON01625326600000
NazwaASPECTA ŻYCIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaASPECTA ŻYCIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ
Data rejestracji 28 lis 2001 (23 lata temu) 28 lis 2001
Data usunięcia 18 sie 2008 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres HRUBIESZOWSKA, 2, WARSZAWA, 01-209, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 14980000,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 14980000,00 PLN
Wartość nominalna akcji100,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji149800
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (2)
#6601Z UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE #6720Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UBEZPIECZENIAMI I FUNDUSZAMIZBIGNIEW FORNAL
Członek Organu Nadzoru
2001-11-28
2002-11-05
ALEKSANDER SKALBMIERSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-11-28
2002-11-05
STEFAN GIESECKE
Członek Organu Nadzoru
2002-11-05
2003-12-11
MATTHIAS MAAK
Członek Organu Nadzoru
2002-11-05
2007-11-14
RUDIGER WILL
Członek Organu Nadzoru
2002-11-05
2008-08-18
HANS LOFFLER
Członek Organu Nadzoru
2003-12-11
2008-08-18
STANISŁAW GODLEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2003-12-11
2007-11-14
OLAF KLIESOW
Członek Organu Nadzoru
2007-11-14
2008-08-18
IMMO QUERNER
Członek Organu Nadzoru
2007-11-14
2008-08-18
1963-01-13
NICHOLAS PLUMMER
Członek Organu Nadzoru
2001-11-28
2004-03-12
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE; CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
STANISŁAW GODLEWSKI
PREZES
2001-11-28
2003-12-11
WITOLD BEJ BEŁKOWSKI
WICEPREZES
2001-11-28
2002-11-05
WITOLD BEJ BEŁKOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-11-05
2003-12-11
ZBIGNIEW JERZY STASZAK
WICEPREZES
2001-11-28
2005-01-31
FRANCISZEK JAKUB LESZKO
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-11-28
2003-12-11
SŁAWOMIR WALERYŚ
PREZES ZARZĄDU
2003-12-11
2008-08-18
OLAF KLIESOW
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-12-11
2006-08-24
TERESA GRABOWSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-11-24
2008-08-18
ZBIGNIEW JERZY CZUSZYŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2005-11-21
2008-08-18
NORBERT ADAM RAWA
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-10-27
2007-08-10
2001-11-28
2004-01-06
TOWARZYSTWO UBEZPIECZENIOWE "SAMOPOMOC ŻYCIE" SPÓŁKA AKCYJNA
2004-01-06
2004-01-29
SAMOPOMOC ŻYCIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZENIOWE SPÓŁKA AKCYJNA
2004-01-29
2004-12-28
SAMOPOMOC ŻYCIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA
2001-11-28
2003-12-11
PŁOCKA, 11/13, WARSZAWA, 01-231, WARSZAWA, POLSKA
2003-12-11
2007-01-29
PŁOCKA, 5 A, WARSZAWA, 01-231, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie