KRS 0000048327
REGON00141653000000
NazwaHDI-GERLING POLSKA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaHDI-GERLING POLSKA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ
Data rejestracji 01 paź 2001 (23 lata temu) 01 paź 2001
Data usunięcia 22 lip 2010 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres HRUBIESZOWSKA, 2, WARSZAWA, 01-209, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 19300000,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 19300000,00 PLN
Wartość nominalna akcji100,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji193000
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (1)
#6603Z UBEZPIECZENIA POZOSTAŁEELŻBIETA BOGUSŁAWA NAWOTCZYŃSKA
Prokurent
2004-06-15
2007-07-25
ŁĄCZNA
MACIEJ FRIEDEL
Prokurent
2007-10-09
2010-07-22
PROKURA ODDZIALNA
ADAM ANTONI DWULECKI
Prokurent
2001-11-23
2003-11-14
1968-04-11
SAMOISTNA
ADAM ANTONNI DWULECKI
Prokurent
2007-07-25
2007-10-09
PROKURA ODDZIELNA
ANNA REJMER
Prokurent
2007-10-09
2010-07-22
PROKURA ODDZIALNA
LEO ZAGEL
Członek Organu Nadzoru
2001-10-01
2009-01-30
WOLFGANG RUDT
Członek Organu Nadzoru
2001-10-01
2004-06-15
ANDRZEJ JERZY WOJTYŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-10-01
2002-11-06
TADEUSZ KILIAN
Członek Organu Nadzoru
2001-10-01
2002-11-06
HERMANN JORISSEN
Członek Organu Nadzoru
2001-10-01
2002-06-25
FRANK GRUND
Członek Organu Nadzoru
2002-06-25
2003-11-14
REINER GLEISS
Członek Organu Nadzoru
2003-11-14
2006-11-07
WOLFGANG BREUER
Członek Organu Nadzoru
2004-01-15
2006-11-07
IMMO QUERNER
Członek Organu Nadzoru
2004-01-15
2006-11-07
1963-01-13
MARKO BRAMBACH
Członek Organu Nadzoru
2004-06-15
2006-11-07
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
ALOJZY SZYMON CHODA
PREZES ZARZĄDU
2001-10-01
2004-01-15
HALINA TERESA LEHMANN MINTEN
WICEPREZES ZARZĄDU
2001-10-01
2001-11-23
MICHAEL SIEGBERT TIMMERMANN
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-10-01
2006-01-12
ADAM ANTONI DWULECKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-11-28
2007-03-26
1968-04-11
WITOLD ZBIGNIEW JANUSZ
PREZES ZARZĄDU
2004-01-15
2006-12-27
WITOLD ZBIGNIEW JANUSZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-12-27
2007-03-26
ZBIGNIEW JERZY STASZAK
WICEPREZES ZARZĄDU
2006-12-27
2010-07-22
STANISŁAW GODLEWSKI
PREZES ZARZĄDU
2007-02-14
2010-01-06
2001-10-01
2006-12-27
"GERLING POLSKA" TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA
2001-10-01
2004-12-14
LEONA KRUCZKOWSKIEGO, 8, WARSZAWA, 00-380, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie