KRS 0000038452
NIP5252222004
REGON01734283600000
NazwaDANTHERM AIR HANDLING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaDANTHERM AIR HANDLING
Data rejestracji 24 sie 2001 (23 lata temu) 24 sie 2001
Data usunięcia 17 kwi 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres HRUBIESZOWSKA, 2, WARSZAWA, 01-209, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 5252222004
data rejestracji 31 gru 2003
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 31 sty 2019
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#3320Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#25 PRODUKCJA WYROBÓW GUMOWYCH I Z TWORZYW SZTUCZNYCH #275 ODLEWNICTWO METALI #28 PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYJĄTKIEM MASZYN I URZĄDZEŃ #3299Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #33 PRODUKCJA INSTRUMENTÓW MEDYCZNYCH, PRECYZYJNYCH I OPTYCZNYCH, ZEGARÓW I ZEGARKÓW #3530Z WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH #4322Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH #6399Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #7490Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANADANTHERM AIR HANDLING A/S
Wspólnik
2001-08-24
2009-07-21
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000 ZŁOTYCH
DANTHERM COOLING HOLDING A/S
Wspólnik
2009-07-21
2016-10-10
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 PLN
DANTHERM GROUP A/S
Wspólnik
2016-10-10
2019-04-17
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 ZŁ
JAKUB GRZEGORZ KORDUS
Likwidator
2018-10-03
2019-04-17
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
POUL ARNE JENSEN
PREZES ZARZĄDU
2001-08-24
2003-09-16
HENRIK HERSTED PETERSEN
CZŁONEK ZARZĄDU
2010-08-04
2018-10-03
JES JENSEN
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-08-24
2003-09-16
TORBEN BRANDSTRUP
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-09-16
2009-07-21
PER ALBAEK
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-09-16
2009-07-21
POUL ARNE JENSEN
CZŁONEK ZARZĄDU
2009-07-21
2010-08-04
BJARKE BRONS
CZŁONEK ZARZĄDU
2009-07-21
2015-11-19
1975-06-12
JESPER HOLM THORSTENSEN
CZŁONEK ZARZĄDU
2015-11-19
2018-10-03
2001-08-24
2007-01-05
"DANTHERM HMS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2007-01-05
2018-10-03
DANTHERM AIR HANDLING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2001-08-24
2011-04-28
KRÓLEWSKA, 27, WARSZAWA, 00-060, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie