KRS 0000316026
NIP5252440913
REGON14158883400000
NazwaLLOYD'S POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaLLOYD'S POLSKA
Data rejestracji 22 paź 2008 (16 lat temu) 22 paź 2008
Data usunięcia 16 mar 2022 16 mar 2022
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres EMILII PLATER, 53, WARSZAWA, 00-113, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 5252440913
data rejestracji 25 lis 2009
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 06 sie 2021
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#8299Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#6399Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #6629Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE #6910Z DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA #7010Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7320Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #6311Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ #7430Z BADANIA I ANALIZY TECHNICZNEJOHN NEAL
Beneficjent
1964-12-30
WITOLD ZBIGNIEW JANUSZ
reprezentant
LLOYD'S
Wspólnik
2008-10-22
2021-04-29
1000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000 ZŁOTYCH
LLOYD'S INSURANCE COMPANY SA
Wspólnik
2021-04-29
2022-03-16
1.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 ZŁ
JOHN NEAL
Beneficjent
OSOBA FIZYCZNA ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE (CEO) W OSOBIE PRAWNEJ POSIADAJĄCEJ 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiPREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE
ROSEMARY FRANCES BEAVER
CZŁONEK ZARZĄDU
2009-02-25
2017-09-11
BENNO REISCHEL
CZŁONEK ZARZĄDU
2013-10-28
2019-01-11
CAMERON MURRAY
CZŁONEK ZARZĄDU
2019-01-11
2020-12-08
WITOLD ZBIGNIEW JANUSZ
PREZES ZARZĄDU
2008-10-22
2022-03-16
ROBERT JOHN GEATER
CZŁONEK ZARZĄDU
2009-02-25
2012-03-29
KEVIN WILLIAM REEVES
CZŁONEK ZARZĄDU
2009-02-25
2012-03-29
ENRICO BERTAGNA
CZŁONEK ZARZĄDU
2009-02-25
2013-10-28
ROBERT GEORGE DEANE
CZŁONEK ZARZĄDU
2012-04-30
2014-06-16
2008-10-22
2022-03-16
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2008-10-22
2022-03-16
LLOYD'S POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2008-10-22
2022-03-16
EMILII PLATER, 53, WARSZAWA, 00-113, WARSZAWA, POLSKA
2015-11-04
2022-03-16
8299Z - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
2015-11-04
2022-03-16
6399Z - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
2015-11-04
2022-03-16
6629Z - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE
2015-11-04
2022-03-16
6910Z - DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA
2015-11-04
2022-03-16
7010Z - DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH
2015-11-04
2022-03-16
7022Z - POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA
2015-11-04
2022-03-16
7320Z - BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ
2015-11-04
2022-03-16
6311Z - PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ
2015-11-04
2022-03-16
7430Z - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TŁUMACZENIAMI
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie