KRS 0000140189
NIP9570571342
REGON19134629100000
Nazwa"EUROPOLIS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaEUROPOLIS
Data rejestracji 21 lis 2002 (22 lata temu) 21 lis 2002
Data usunięcia 09 cze 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres -----, -----, GDAŃSK, -----, -----, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 400000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (23)
#63 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT; DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ #652 POŚREDNICTWO FINANSOWE POZOSTAŁE #6713Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA FINANSOWA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM #72 INFORMATYKA #74 POZOSTAŁE USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #6720Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UBEZPIECZENIAMI I FUNDUSZAMI #15 PRODUKCJA SKÓR I WYROBÓW ZE SKÓR WYPRAWIONYCH #16 PRODUKCJA STOLARKI BUDOWLANEJ #18 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE POLIGRAFII #22 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA, POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI #24 PRODUKCJA WYROBÓW CHEMICZNYCH #25 PRODUKCJA WYROBÓW GUMOWYCH I Z TWORZYW SZTUCZNYCH #26 PRODUKCJA WYROBÓW Z SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH POZOSTAŁYCH #30 PRODUKCJA MASZYN BIUROWYCH I KOMPUTERÓW #37 PRZETWARZANIE ODPADÓW #50 SPRZEDAŻ, OBSŁUGA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH I MOTOCYKLI; SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH #51 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI, MOTOCYKLAMI #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #55 HOTELE I RESTAURACJE #60 TRANSPORT LĄDOWY; TRANSPORT RUROCIĄGOWY #61 USŁUGI W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI #80 EDUKACJAIGOR DAVYDOVSKY
Wspólnik
2002-11-21
2016-11-09
393 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 393.000,00 ZŁ.
ZBIGNIEW HURICH
Wspólnik
2002-11-21
2004-10-18
29 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 29.000 ZŁOTYCH
BOGDAN WÓJTOWICZ
Wspólnik
2004-10-18
2006-03-21
7 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI SIEDEM TYSIĘCY ZŁOTYCH
LEV DAVYDOVSKY
Wspólnik
2006-03-21
2007-10-02
7 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 7000 ZŁ
KAZIMIERZ SZYMAŃSKI
Wspólnik
2016-11-09
2020-06-09
400 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 400.000,00 ZŁOTYCH
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI, SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE.
IGOR DAVYDOVSKY
PREZES ZARZĄDU
2002-11-21
2016-11-09
WŁADYSŁAW WOJCIECH MOGILSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2004-07-02
2006-03-21
BOGDAN WÓJTOWICZ
WICEPREZES ZARZĄDU
2004-10-18
2006-03-21
KAZIMIERZ SZYMAŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2016-11-09
2020-06-09
2002-11-21
2004-07-02
"DAWIDOWSKI" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2002-11-21
2004-07-02
NARWICKA, 17, GDAŃSK, 80-557, GDAŃSK, POLSKA
2004-07-02
2015-03-20
GRUNWALDZKA, 103, GDAŃSK, 80-244, GDAŃSK, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie