KRS 0000027846
NIP5372181762
REGON03081047700000
NazwaC. HARTWIG KOROSZCZYN - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaC. HARTWIG KOROSZCZYN -
Data rejestracji 13 lip 2001 (23 lata temu) 13 lip 2001
Data usunięcia 29 sty 2015 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres GRANICZNA, 1, KOROSZCZYN, 21-550, TERESPOL, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 480000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (23)
#4910Z TRANSPORT KOLEJOWY PASAŻERSKI MIĘDZYMIASTOWY #4920Z TRANSPORT KOLEJOWY TOWARÓW #493 POZOSTAŁY TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI #494 TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW ORAZ DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZEPROWADZKAMI #4950 TRANSPORT RUROCIĄGOWY #5010Z TRANSPORT MORSKI I PRZYBRZEŻNY PASAŻERSKI #5020Z TRANSPORT MORSKI I PRZYBRZEŻNY TOWARÓW #5030Z TRANSPORT WODNY ŚRÓDLĄDOWY PASAŻERSKI #5040Z SPRZEDAŻ, KONSERWACJA I NAPRAWA MOTOCYKLI ORAZ SPRZEDAŻ CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO NICH #512 SPRZEDAŻ HURTOWA PŁODÓW ROLNYCH I ŻYWYCH ZWIERZĄT #5210 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #5221Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY #5222 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT WODNY #5223Z SPRZEDAŻ DETALICZNA RYB, SKORUPIAKÓW I MIĘCZAKÓW #5224 PRZEŁADUNEK TOWARÓW #5229 POZOSTAŁA DZIAŁANOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT #6619Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #77 WYNAJEM I DZIERŻAWA #702 WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6920Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE #6420Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH #7010Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH #6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCHPRZEDSIĘBIORSTWO SPEDYCJI MIĘDZYNARODOWEJ C. HARTWIG WARSZAWA SPÓŁKA AKCYJNA
Wspólnik
2001-07-13
2014-01-16
480 UDZIAŁÓW PO 500 ZŁ KAŻDY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 240.000 ZŁ
000143538
Wspólnik
2001-07-13
2015-01-29
960 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 480.000,00 ZŁOTYCH
19088039600000
EUGENIUSZ MACHNOWSKI
Prokurent
2010-01-26
2012-04-04
PROKURA SAMOISTNA
MACIEJ TOMASZ SARNOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2012-05-21
2015-01-29
PIOTR PAWEŁ WYDRZYŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2012-05-21
2014-01-27
EWA WOLNIAK
Członek Organu Nadzoru
2012-05-21
2014-01-16
BENEDYKT JAN POTRYKUS
Członek Organu Nadzoru
2014-01-16
2015-01-29
CZESŁAW PAWEŁ CIESIELSKI
Członek Organu Nadzoru
2014-01-27
2015-01-29
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONYCH JEST W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE.
MARIAN STANISŁAW JUCHIMIUK
PREZES ZARZĄDU
2001-07-13
2003-11-06
TOMASZ JERZY WÓJCIK
PREZES ZARZĄDU
2003-11-06
2009-06-16
JOANNA MARIA KUCEWICZ GAŁACH
WICEPREZES ZARZĄDU
2009-06-16
2009-10-30
WOJCIECH KRUPNIK
PREZES ZARZĄDU
2009-06-16
2010-08-11
AGNIESZKA KRZYŻANOWSKA
WICEPREZES ZARZĄDU
2009-10-30
2010-08-11
ROBERT GEORGI BAŁABANOW
PRE43ZES ZARZĄDU
2010-08-11
2012-05-21
ANDRZEJ PIOTR HASS
WICEPREZES ZARZĄDU
2011-06-02
2012-05-21
ANDRZEJ PIOTR HASS
PREZES ZARZĄDU
2012-05-21
2015-01-29
2001-07-13
2010-09-20
KOROSZCZYN, 21-550, TERESPOL, POLSKA
2010-09-20
2014-09-25
GRANICZNA, 25, KOROSZCZYN, 21-550, TERESPOL, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie