KRS 0000580895
NIP9581670898
REGON36276059000000
NazwaEVERBRIGHT LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaEVERBRIGHT LOGISTICS
Data rejestracji 16 paź 2015 (9 lat temu) 16 paź 2015
Data usunięcia 20 paź 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. EUGENIUSZA KWIATKOWSKIEGO, 60, GDYNIA, 81-156, GDYNIA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 100000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 9581670898
data rejestracji 01 gru 2015
status Zwolniony
07116022020000000321692254
MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe
ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#5229C ŚWIADCZENIE USŁUG SPEDYCYJNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4920Z TRANSPORT KOLEJOWY TOWARÓW #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #5020Z TRANSPORT MORSKI I PRZYBRZEŻNY TOWARÓW #5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW #5224A PRZEŁADUNEK TOWARÓW W PORTACH MORSKICH #5224B PRZEŁADUNEK TOWARÓW W PORTACH ŚRÓDLĄDOWYCH #5224Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CHLEBA, CIAST, WYROBÓW PIEKARNICZYCH I CUKIERNICZYCH #5229A DZIAŁALNOŚĆ MORSKICH AGENCJI TRANSPORTOWYCH #6910Z DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZABOGUMIŁA LIDIA CHMIELEWSKA
Członek Organu Nadzoru
2018-04-25
2019-03-15
GABRIELA BOGUMIŁA POTRYKUS
Członek Organu Nadzoru
2018-04-25
2019-03-15
ANITA ILONA MASTALERZ GLIBOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2015-10-16
2018-04-25
MICHAŁ PIOTR KIRAGA
Członek Organu Nadzoru
2015-10-16
2018-04-25
MAKSYMILIAN JERZY KIRAGA
Członek Organu Nadzoru
2015-10-16
2018-04-25
GEORGIES JANUSZ LIADIS
Członek Organu Nadzoru
2018-04-25
2019-03-15
IRENEUSZ MARCIN KIRAGA
Wspólnik
2015-10-16
2018-04-25
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 ZŁ
KRZYSZTOF MARCIN GLIBOWSKI
Wspólnik
2015-10-16
2018-04-25
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 ZŁ
BENEDYKT JAN POTRYKUS
Wspólnik
2018-04-25
2020-01-10
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 ZŁ
JANUSZ STANISŁAW KWIECIEŃ
Wspólnik
2018-04-25
2023-10-20
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 ZŁ
GABRIELA BOGUMIŁA POTRYKUS
Wspólnik
2020-01-10
2023-10-20
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 ZŁ
JANUSZ STANISŁAW KWIECIEŃ
Likwidator
2020-03-13
2023-10-20
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
IRENEUSZ MARCIN KIRAGA
PREZES
2015-10-16
2018-04-25
BENEDYKT JAN POTRYKUS
WICEPREZES ZARZĄDU
2015-12-03
2018-04-25
BENEDYKT JAN POTRYKUS
PREZES ZARZĄDU
2018-04-25
2019-09-18
TERESA ELŻBIETA JANCZEWSKA
PREZES ZARZĄDU
2019-09-18
2020-03-13
JANUSZ STANISŁAW KWIECIEŃ
WICEPREZES ZARZĄDU
2018-04-25
2020-03-13
BENEDYKT JAN POTRYKUS
CZŁONEK ZARZĄDU
2015-10-16
2015-12-03
2015-10-16
2020-03-13
EVERBRIGHT LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2015-10-16
2018-07-24
UL. NASYPOWA, 1A, GDYNIA, 81-177, GDYNIA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie