KRS 0000269344
NIP5272522241
REGON14073572400000
NazwaECM GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaECM GROUP
Data rejestracji 08 gru 2006 (18 lat temu) 08 gru 2006
Data usunięcia 22 mar 2016 22 mar 2016
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres OBRZEŻNA, 1 C, WARSZAWA, 02-691, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 199500,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#6420Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH #6619Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #8211Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA #8299Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #6399Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #8560Z KREOWANIE I WSPIERANIE PROGRAMÓW INFORMACYJNYCH I EDUKACYJNYCH, PROPAGUJĄCYCH W RÓŻNYCH KRĘGACH SPOŁECZNYCH IDEĘ WSPARCIA RODZIN, KTÓRYCH CZŁONKOWIE WYKAZUJĄ ZABURZENIA PSYCHICZNE, PSYCHOLOGICZNE I NEUROLOGICZNE O RÓŻNYM PODŁOŻU, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM MIESZKAŃCÓW OŚRODKÓW WIEJSKICH.ANDRZEJ STANECKI
Wspólnik
2006-12-08
2007-09-07
70 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 35.000 ZŁOTYCH
JAROSŁAW OBARA
Wspólnik
2006-12-08
2007-11-30
130 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 65.000 ZŁOTYCH
JOANNA MONIKA OBARA
Wspólnik
2007-09-07
2007-11-30
70 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 35 000 ZŁOTYCH
MAREK TOKAREK
Wspólnik
2007-11-30
2012-08-22
199 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 99.500,00 ZŁOTYCH
JAROSŁAW OBARA
Wspólnik
2012-08-22
2016-03-22
199 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 99.500,00 ZŁOTYCH
AZARACO LIMITED
Wspólnik
2014-03-28
2015-01-19
199 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 99 500 ZŁ
LEXACT MANAGEMENT LIMITED
Wspólnik
2015-01-19
2016-03-22
199 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 99.500 ZŁOTYCH
JAROSŁAW OBARA
Prokurent
2006-12-08
2007-09-07
PROKURA SAMOISTNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI KONIECZNE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU, BĄDŹ JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
ANDRZEJ STANECKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-12-08
2007-09-07
JAROSŁAW OBARA
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-09-07
2007-11-30
MAREK TOKAREK
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-11-30
2010-01-27
JOANNA MONIKA OBARA
PREZES ZARZĄDU
2010-01-27
2011-07-26
MAREK TOKAREK
PREZES ZARZĄDU
2011-07-26
2012-08-22
JAROSŁAW OBARA
PREZES ZARZĄDU
2012-08-22
2016-03-22
2006-12-08
2007-11-30
"KLIKINFO.PL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2006-12-08
2010-01-27
AL. PRYMASA TYSIĄCLECIA, 79A, WARSZAWA, 01-242, WARSZAWA, POLSKA
2010-01-27
2011-07-26
UKRYTA, 9, WARSZAWA, 02-654, WARSZAWA, POLSKA
2011-07-26
2012-08-22
ODROWĄŻA, 15, WARSZAWA, 03-310, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie