KRS 0000475162
NIP5252563403
REGON14685366600000
NazwaSOLUTUS CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaSOLUTUS CAPITAL
Data rejestracji 30 sie 2013 (11 lat temu) 30 sie 2013
Data usunięcia 13 kwi 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. OBRZEŻNA, 1C, WARSZAWA, 02-691, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 350000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 5252563403
data rejestracji 29 lis 2013
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 20 lis 2021
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#6420Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH #7810Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7320Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #8211Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA #6312Z MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #6399Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #6311Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ #6492Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓWJOANNA MONIKA OBARA
Beneficjent
JAROSŁAW OBARA
Beneficjent
JAROSŁAW OBARA
reprezentant
JAROSŁAW OBARA
Wspólnik
2013-08-30
2013-12-19
2000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 100.000,00 ZŁ
JOANNA MONIKA OBARA
Wspólnik
2013-08-30
2014-01-08
3500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 175.000,00 ZŁ
PAWEŁ OSIŃSKI
Wspólnik
2013-08-30
2015-02-06
500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000,00 ZŁ
LEXACT MANAGEMENT LIMITED
Wspólnik
2015-02-06
2017-02-17
1495 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 74.750 ZŁOTYCH
JAROSŁAW OBARA
Wspólnik
2016-01-19
2021-04-13
1.750 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 87.500,00 ZŁOTYCH
AZARACO LIMITED
Wspólnik
2017-02-17
2017-06-22
1.005 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.250,00 ZŁOTYCH
JOANNA MONIKA OBARA
Wspólnik
2017-02-17
2021-04-13
1.750 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 87.500,00 ZŁOTYCH
JOANNA MONIKA OBARA
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
JAROSŁAW OBARA
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE CO NAJMNIEJ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU SPÓŁKI ALBO CZŁONKA ZARZĄDU I PROKURENTA. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU.
PAWEŁ WOJCIECH OSIŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2013-08-30
2015-12-22
JAROSŁAW OBARA
CZŁONEK ZARZĄDU
2013-08-30
2013-12-19
JOANNA MONIKA OBARA
CZŁONEK ZARZĄDU
2013-08-30
2014-01-08
JAROSŁAW OBARA
PREZES ZARZĄDU
2015-12-22
2021-04-13
2013-08-30
2016-01-19
SPARK CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2013-08-30
2016-01-19
GRZYBOWSKA, 4, WARSZAWA, 00-131, WARSZAWA, POLSKA
2016-01-19
2016-02-23
UL. OBRZEŻNA, 1C, WARSZAWA, 02-691, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 17 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie