KRS 0000590147
NIP7252106517
REGON36319344300000
NazwaCARASSIUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaCARASSIUS
Data rejestracji 09 gru 2015 (9 lat temu) 09 gru 2015
Data usunięcia 16 maj 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. ŻNIWNA, 10/14, ŁÓDŹ, 94-250, ŁÓDŹ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEKPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI #47 PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU #6419Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE #6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI #70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM #77 WYNAJEM I DZIERŻAWA #82 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJADAM MAREK MARIAŃSKI
Wspólnik
2015-12-09
2016-05-31
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5000,00 ZŁOTYCH
FORMONAR INVESTMENTS LIMITED
Wspólnik
2016-05-31
2017-04-20
16 UDZIAŁÓW O ŁACZNEJ WARTOŚCI 800,00 ZL
RADOSŁAW MICHAŁ WIŚNIEWSKI
Wspólnik
2016-05-31
2022-05-16
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁOTYCH
RADOSŁAW MICHAŁ WIŚNIEWSKI
Likwidator
2018-10-29
2022-05-16
RADOSŁAW MICHAŁ WIŚNIEWSKI
Beneficjent
RADOSŁAW MICHAŁ WIŚNIEWSKI
reprezentant
RADOSŁAW MICHAŁ WIŚNIEWSKI
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I SKŁADANIA PODPISÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z CO NAJMNIEJ Z DWÓCH CZŁONKÓW, REPREZENTACJA SPÓŁKI WYMAGA WSPÓŁDZIAŁANIA DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM.
RADOSŁAW MICHAŁ WIŚNIEWSKI
PREZES ZARZĄDU
2016-05-31
2018-10-29
MARCIN LEJA
CZŁONEK ZARZĄDU SPÓŁKI DS. KONTROLI
2016-09-26
2017-04-20
DOROTA MARIAŃSKA
PREZES ZARZĄDU
2015-12-09
2016-05-31
2015-12-09
2018-10-29
CARASSIUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2015-12-09
2017-09-29
UL. TYLNA, 4C, ŁÓDŹ, 90-348, ŁÓDŹ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 17 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie