KRS 0000253256
NIP6612259531
REGON26008033900000
NazwaCUBE GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaCUBE GROUP
Data rejestracji 21 mar 2006 (18 lat temu) 21 mar 2006
Data usunięcia 22 lip 2008 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres MIGDAŁOWA, 4, WARSZAWA, 02-796, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 500000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 6612259531
data rejestracji 01 kwi 2006
status Czynny
18105010381000002325337570
INGBSK Oddział w Warszawie ul.Nowowiejska 5
ul. Nowowiejska 5 00-643 Warszawa POLSKA
05105010251000002413312857
INGBSK Oddział w Warszawie ul.Powsińska 64A
ul. Powsińska 64A 02-903 Warszawa POLSKA
53105010251000002352641985
INGBSK Oddział w Warszawie ul.Powsińska 64A
ul. Powsińska 64A 02-903 Warszawa POLSKA
29105015751000002303686949
INGBSK Oddział we Wrocławiu ul. Szewska 72
ul. Szewska 72 50-121 Wrocław POLSKA
53105010251000002352642082
INGBSK Oddział w Warszawie ul.Powsińska 64A
ul. Powsińska 64A 02-903 Warszawa POLSKA
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (28)
#2211Z WYDAWANIE KSIĄŻEK #2212Z WYDAWANIE GAZET #2213Z WYDAWANIE CZASOPISM I WYDAWNICTW PERIODYCZNYCH #223 REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI #5263A SPRZEDAŻ DETALICZNA BEZPOŚREDNIA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ #6330 USŁUGI TURYSTYCZNE #6420 TELEKOMUNIKACJA #652 POŚREDNICTWO FINANSOWE POZOSTAŁE #701 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7020Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #703 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI NA ZLECENIE #7110Z WYNAJEM SAMOCHODÓW OSOBOWYCH #713 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ #7210Z DORADZTWO W ZAKRESIE SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO #722 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA #7230Z PRZETWARZANIE DANYCH #7240Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z BAZAMI DANYCH #7260Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z INFORMATYKĄ #7413Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7414B ZARZĄDZANIE I KIEROWANIE W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #7415Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM HOLDINGAMI #7430Z BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #7440Z REKLAMA #748 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA #7487B DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #921 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z FILMEM I PRZEMYSŁEM WIDEO #9240Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI INFORMACYJNYCHMAREK TOMASZ RUSIECKI
Beneficjent
GWIDON HUMENIUK
Beneficjent
ŁUKASZ KUTYŁOWSKI
zgłaszający - członek zarządu
RAFAŁ MATEUSZ KOZAK
Wspólnik
2006-03-21
2007-07-24
870 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 43.500,00 ZŁ
IWONA KOLBUS
Wspólnik
2006-10-03
2008-02-15
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ
SPREDD TRADING LIMITED
Wspólnik
2007-07-24
2008-07-22
7700 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 385.000 ZŁOTYCH
Wspólnik
2008-03-05
2008-07-22
1500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 75.000 ZŁOTYCH
14106437300000
MAREK TOMASZ RUSIECKI
Beneficjent
POSIADA 39,4% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE XEVIN INVESTMENTS ASI SP. Z O.O., KTÓRA POSIADA 83,95% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE CUBE GROUP S.A.
GWIDON HUMENIUK
Beneficjent
POSIADA 39,4% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE XEVIN INVESTMENTS ASI SP. Z O.O., KTÓRA POSIADA 83,95% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE CUBE GROUP S.A.
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH SPÓŁKI WYMAGANE JEST: - W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE, - W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO ŁĄCZNE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB ŁĄCZNIE CZŁONKA ZARZĄDU I PROKURENTA.
ANDRZEJ MICHAŁ CUDNY
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-03-05
2008-07-22
RAFAŁ MATEUSZ KOZAK
PREZES
2006-03-21
2006-10-03
ANNA URSZULA STAŃCZYK
PREZES
2006-10-03
2008-03-05
MARCIN WOJCIECH HUTNIK
PREZES ZARZĄDU
2008-03-05
2008-07-22
2006-03-21
2006-10-03
RYNEK, 28, OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI, 27-400, OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI, POLSKA
2006-10-03
2008-03-05
ŻURAWIA, 6, WARSZAWA, 00-503, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie