KRS 0000007215
NIP5262571137
REGON01736536900000
NazwaSABELA MEDIA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaSABELA MEDIA POLSKA
Data rejestracji 26 kwi 2001 (23 lata temu) 26 kwi 2001
Data usunięcia 11 maj 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres JAGIELLOŃSKA, 36, WARSZAWA, 03-719, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 100000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (11)
#7440Z REKLAMA #2222Z DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #7220Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA #7413Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #7210Z DORADZTWO W ZAKRESIE SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO #5164Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH #5248A SPRZEDAŻ DETALICZNA KOMPUTERÓW ORAZ SPRZĘTU TELEKOMUNIKACYJNEGO #2233Z REPRODUKCJA KOMPUTEROWYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI #6420C TRANSMISJA DANYCH I TELEINFORMATYKA #7260Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z INFORMATYKĄ #7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIACR MEDIA SP.Z O.O.
Wspólnik
2001-04-26
2002-12-09
200 (DWIEŚCIE) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 100.000 PLN
011832048
Wspólnik
2002-12-09
2019-05-11
200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 100.000 ZŁOTYCH
01516165100000
KRYSTIAN DOMINIK TKACZ
Prokurent
2011-09-29
2019-05-11
PROKURA SAMOISTNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
IGOR OLGIERD MAGIERA
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-04-26
2004-03-17
TOMASZ ROBERT CISEK
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-03-17
2006-12-15
GWIDON HUMENIUK
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-12-15
2008-02-27
ROBERT SIEŃKOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-02-27
2009-03-09
DARIUSZ JAWORSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-09-17
2009-02-24
ADAM SIEDLECKI
PREZES ZARZĄDU
2009-03-09
2009-06-02
TOMASZ NOWAK
PREZES ZARZĄDU
2009-06-02
2019-05-11
2001-04-26
2007-03-14
LWOWSKA, 19, WARSZAWA, 00-660, WARSZAWA, POLSKA
2007-03-14
2010-05-13
MŁYNARSKA, 42, WARSZAWA, 01-171, WARSZAWA, POLSKA
2010-05-13
2011-03-21
FABRYCZNA, 5, WARSZAWA, 00-446, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie