KRS 0000321372
NIP9462574125
REGON06044279000000
NazwaZIEŃ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaZIEŃ
Data rejestracji 12 sty 2009 (16 lat temu) 12 sty 2009
Data usunięcia 09 mar 2021 09 mar 2021
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. NOWOGRODZKA, 31, WARSZAWA, 00-511, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 2999250,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 9462574125
data rejestracji 03 mar 2009
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 30 wrz 2019
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4771Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ODZIEŻY PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#14 PRODUKCJA ODZIEŻY #4772Z SPRZEDAŻ DETALICZNA OBUWIA I WYROBÓW SKÓRZANYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #1520Z PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE RYB I PRODUKTÓW RYBOŁÓWSTWA #7410Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA #1512Z PRODUKCJA TOREB BAGAŻOWYCH, TOREB RĘCZNYCH I PODOBNYCH WYROBÓW KALETNICZYCH; PRODUKCJA WYROBÓW RYMARSKICH #3212Z PRODUKCJA WYROBÓW JUBILERSKICH I PODOBNYCH #4642Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIA #3213Z PRODUKCJA SZTUCZNEJ BIŻUTERII I WYROBÓW PODOBNYCH #4649Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGOMACIEJ GRZEGORZ ZIEŃ
Wspólnik
2009-01-12
2021-03-09
35991 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.799.550,00 ZŁ
MAŁGORZATA ANNA WALCZAK
Wspólnik
2009-01-12
2013-08-30
10738 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 536.900,00 ZŁ
W INVESTMENTS LIMITED
Wspólnik
2013-08-30
2014-09-01
10.738 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 536.900,00 ZŁ
Wspólnik
2014-09-01
2021-03-09
23.994 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.199.700,00 ZŁ
45069208000000
MACIEJ GRZEGORZ ZIEŃ
Likwidator
2017-03-29
2021-03-09
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU LUB WICEPREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY JEDNOOSOBOWO LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PREZESEM LUB WICEPREZESEM ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
MACIEJ GRZEGORZ ZIEŃ
PREZES ZARZĄDU
2009-01-12
2015-03-16
MACIEJ GRZEGORZ ZIEŃ
WICEPREZES ZARZĄDU
2015-03-16
2017-03-29
MAŁGORZATA ANNA WALCZAK
WICEPREZES ZARZĄDU
2009-01-12
2014-03-31
KRYSTIAN DOMINIK TKACZ
WICEPREZES ZARZĄDU
2014-03-31
2014-06-18
JÓZEF KOSIOREK
PREZES ZARZĄDU
2015-03-16
2015-07-30
2009-01-12
2017-03-29
ZIEŃ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2009-01-12
2012-01-02
WITOSA, 16B, LUBLIN, 20-315, LUBLIN, POLSKA
2012-01-02
2015-10-20
MOKOTOWSKA, 57, WARSZAWA, 00-542, WARSZAWA, POLSKA
2015-10-20
2016-07-12
UL. TERESPOLSKA, 4, WARSZAWA, 03-813, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie