KRS 0000386297
NIP7010299978
REGON14294265700000
NazwaCRYSTAL MONEY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaCRYSTAL MONEY
Data rejestracji 20 maj 2011 (13 lat temu) 20 maj 2011
Data usunięcia 03 gru 2018 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres AL. JEROZOLIMSKIE, 123A, WARSZAWA, 02-017, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 40000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6420Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#6312Z MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #6491Z LEASING FINANSOWY #6512Z POZOSTAŁE UBEZPIECZENIA OSOBOWE ORAZ UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWE #6520Z REASEKURACJA #6619Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6621Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OCENĄ RYZYKA I SZACOWANIEM STRAT #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6831Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIADARIUSZ RADOSŁAW PRZEWOCKI
Wspólnik
2011-05-20
2012-10-12
180 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 9000 ZŁOTYCH
JAROSŁAW STRUSIŃSKI
Wspólnik
2011-05-20
2012-10-12
60 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 3000 ZŁOTYCH
GONET CONSULTANTS LIMITED Z SIEDZIBĄ W NIKOZJI
Wspólnik
2011-05-20
2012-10-12
360 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 18000 ZŁOTYCH
ELECTIAM HOLDINGS LIMITED
Wspólnik
2012-10-12
2015-09-08
600 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 30.000,00 ZŁOTYCH
DENGOLD CAPITAL LIMITED
Wspólnik
2015-09-08
2018-10-09
200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.000,00 ZŁ
TAVAGLIONE SERVICES LIMITED
Wspólnik
2015-09-08
2017-03-23
600 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 30.000,00 ZŁ
BLOEMER INVESTMENTS LIMITED
Wspólnik
2017-03-23
2018-10-09
600 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 30.000,00 ZŁ
W INVESTMENTS LIMITED
Wspólnik
2018-10-09
2018-12-03
800 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 40.000,00 ZŁ
ZBIGNIEW JANUSZ WINIAREK
Likwidator
2018-10-09
2018-12-03
PIOTR ZIĘTEK
Likwidator
2018-10-09
2018-12-03
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SPÓŁKI SAMODZIELNIE, A W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, ZAŚ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PREZESEM ZARZĄDU
DARIUSZ RADOSŁAW PRZEWOCKI
PREZES ZARZĄDU
2011-05-20
2012-10-12
JAROSŁAW STRUSIŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2011-05-20
2013-08-02
PIOTR ZIĘTEK
PREZES ZARZĄDU
2012-10-12
2018-10-09
2011-05-20
2018-10-09
CRYSTAL MONEY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2011-05-20
2012-10-12
MARSZAŁKOWSKA, 83, WARSZAWA, 00-683, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie