KRS 0000143411
NIP9522127454
REGON01528937400000
Nazwa"DATAPOLIS" SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI
Krótka nazwaDATAPOLIS
Data rejestracji 17 gru 2002 (22 lata temu) 17 gru 2002
Data usunięcia 07 sty 2016 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres PIOTRUSIA PANA, 10, WARSZAWA, 05-077, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 100000,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 100000,00 PLN
Wartość nominalna akcji10,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji10000
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (5)
#72 INFORMATYKA #5248A SPRZEDAŻ DETALICZNA KOMPUTERÓW ORAZ SPRZĘTU TELEKOMUNIKACYJNEGO #5164Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH #8042Z POZASZKOLNE FORMY KSZTAŁCENIA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE #7484B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANAPIOTR KUŹNICKI
Likwidator
2013-12-05
2016-01-07
PIOTR KUŹNICKI
Członek Organu Nadzoru
2002-12-17
2013-12-05
MAREK BRUNON KWIATKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-12-17
2013-12-05
PAWEŁ ROBERT WITASZEK
Członek Organu Nadzoru
2002-12-17
2013-12-05
MIROSŁAW BOGDAN KOWALSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-12-17
2013-12-05
PIOTR ROBERT PUCZYŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-12-17
2013-12-05
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM, W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO
JAN WOJCIECH FREJLAK
PREZES ZARZĄDU
2002-12-17
2013-12-05
PAWEŁ JERZY BUJAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-12-17
2013-12-05
2002-12-17
2013-12-05
"DATAPOLIS" SPÓŁKA AKCYJNA
2002-12-17
2013-11-19
INDIRY GANDHI, 21, WARSZAWA, 02-776, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie