KRS 0000667523
NIP7162351041
REGON43116346400000
NazwaNAŁĘCZÓW ZDRÓJ SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaNAŁĘCZÓW ZDRÓJ
Data rejestracji 31 mar 2017 (7 lat temu) 31 mar 2017
Data usunięcia 05 mar 2021 05 mar 2021
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres 35, DRZEWCE, 24-150, NAŁĘCZÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 100004,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 100004,00 PLN
Wartość nominalna akcji1,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji100004
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#1107Z PRODUKCJA NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH; PRODUKCJA WÓD MINERALNYCH I POZOSTAŁYCH WÓD BUTELKOWANYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#2222Z DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #3811Z ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE #4634B SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH #0121Z CHÓW I HODOWLA BYDŁA #7120A BADANIA I ANALIZY ZWIĄZANE Z JAKOŚCIĄ ŻYWNOŚCI #4634A SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH #4725Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #1102Z PRODUKCJA WIN GRONOWYCH #5610A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNEWALDEMAR GRZEGORZ ŁĘCZYCKI
Członek Organu Nadzoru
2017-03-31
2021-03-05
MIROSŁAW EUGENIUSZ GRUSZKA
Członek Organu Nadzoru
2017-03-31
2021-03-05
ALINA GACKA
Członek Organu Nadzoru
2017-03-31
2021-03-05
KRZYSZTOF WEKA
Beneficjent
MIROSŁAW EUGENIUSZ GRUSZKA
Beneficjent
VERENA KATHARINA ERNST
Beneficjent
1975-12-08
PETER MARXER
Beneficjent
1966-11-22
KRZYSZTOF WEKA
reprezentant
KRZYSZTOF WEKA
Beneficjent
UCZESTNIK KDW FIZ BĘDĄCEGO WŁAŚCICIELEM 37% UDZIAŁÓW ZGŁASZANEJ SPÓŁKI
MIROSŁAW EUGENIUSZ GRUSZKA
Beneficjent
CZŁONEK RADY FUNDACJI MESSON FOUNDATION Z SIEDZIBĄ W LIECHTENSTEINIE, KTÓRA KONTROLUJE CYPRYJSKĄ SPÓŁKĘ IEGO LIMITED, KTÓRA Z KOLEI JEST UCZESTNIKIEM CC83 FIZAN BĘDĄCEGO WŁAŚCICIELEM 37% UDZIAŁÓW SPÓŁKI
VERENA KATHARINA ERNST
Beneficjent
CZŁONEK RADY FUNDACJI MESSON FOUNDATION Z SIEDZIBĄ W LIECHTENSTEINIE, KTÓRA KONTROLUJE CYPRYJSKĄ SPÓŁKĘ IEGO LIMITED, KTÓRA Z KOLEI JEST UCZESTNIKIEM CC83 FIZAN BĘDĄCEGO WŁAŚCICIELEM 37% UDZIAŁÓW SPÓŁKI
PETER MARXER
Beneficjent
CZŁONEK RADY FUNDACJI MESSON FOUNDATION Z SIEDZIBĄ W LIECHTENSTEINIE, KTÓRA KONTROLUJE CYPRYJSKĄ SPÓŁKĘ IEGO LIMITED, KTÓRA Z KOLEI JEST UCZESTNIKIEM CC83 FIZAN BĘDĄCEGO WŁAŚCICIELEM 37% UDZIAŁÓW SPÓŁKI
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiJEŚLI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY CZŁONEK ZARZĄDU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE. JEŚLI ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z WIĘCEJ NIŻ JEDNEJ OSOBY, DO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU ORAZ WICEPREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, A W PRZYPADKU POZOSTAŁYCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE, JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PREZESEM ZARZĄDU, JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM SAMOISTNYM LUB KTÓRYKOLWIEK Z PROKURENTÓW ŁĄCZNYCH.
PAWEŁ ROBERT WITASZEK
WICEPREZES ZARZĄDU
2017-03-31
2018-07-24
KRZYSZTOF WEKA
PREZES ZARZĄDU
2017-03-31
2021-03-05
2017-03-31
2021-03-05
SPÓŁKA AKCYJNA
2017-03-31
2021-03-05
NAŁĘCZÓW ZDRÓJ SPÓŁKA AKCYJNA
2017-03-31
2021-03-05
35, DRZEWCE, 24-150, NAŁĘCZÓW, POLSKA
2017-03-31
2021-03-05
1107Z - PRODUKCJA NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH; PRODUKCJA WÓD MINERALNYCH I POZOSTAŁYCH WÓD BUTELKOWANYCH
2017-03-31
2021-03-05
2222Z - PRODUKCJA OPAKOWAŃ Z TWORZYW SZTUCZNYCH
2017-03-31
2021-03-05
3811Z - ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE
2017-03-31
2021-03-05
4634B - SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH
2017-03-31
2021-03-05
0121Z - UPRAWA WINOGRON
2017-03-31
2021-03-05
7120A - BADANIA I ANALIZY ZWIĄZANE Z JAKOŚCIĄ ŻYWNOŚCI
2017-03-31
2021-03-05
4634A - SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
2017-03-31
2021-03-05
4725Z - SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
2017-03-31
2021-03-05
1102Z - PRODUKCJA WIN GRONOWYCH
2017-03-31
2021-03-05
5610A - RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie