KRS 0000127510
REGON43116346400000
NazwaNAŁĘCZÓW ZDRÓJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaNAŁĘCZÓW ZDRÓJ
Data rejestracji 21 sie 2002 (22 lata temu) 21 sie 2002
Data usunięcia 19 paź 2012 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres 1 MAJA, 12, NAŁĘCZÓW, 24-150, NAŁĘCZÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 8510000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (6)
#1107Z PRODUKCJA NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH; PRODUKCJA WÓD MINERALNYCH I POZOSTAŁYCH WÓD BUTELKOWANYCH #2222Z DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #3811Z ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE #4634B SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH #5221Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY #7120A BADANIA I ANALIZY ZWIĄZANE Z JAKOŚCIĄ ŻYWNOŚCIDYNAPLAST POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Wspólnik
2002-08-21
2012-09-27
9.767 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 4.883.500,00 ZŁ
510888500
MIROSŁAW EUGENIUSZ GRUSZKA
Wspólnik
2002-08-21
2012-09-27
3380 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1690000,00 ZŁ
PAWEŁ WITASZEK
Wspólnik
2005-10-24
2012-09-27
3094 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1547000,00 ZŁ
MJG FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
Wspólnik
2012-09-27
2012-10-19
3542 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1771000 ZŁOTYCH
146254121
PZW FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
Wspólnik
2012-09-27
2012-10-19
3242 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1621000 ZŁOTYCH
146254180
Wspólnik
2012-09-27
2012-10-19
9.767 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 4.883.500,00 ZŁ.
51088850000000
KRZYSZTOF WALDEMAR BŁOŃSKI
Prokurent
2006-02-27
2012-10-19
NIESAMOISTNA
ROBERT CEZARY GŁOS
Prokurent
2002-08-21
2004-09-09
SAMOISTNA
DARIUSZ RYSZARD LORENZ
Prokurent
2004-09-09
2006-02-27
SAMOISTNA
MIROSŁAW EUGENIUSZ GRUSZKA
Członek Organu Nadzoru
2002-10-30
2011-10-28
GRZEGORZ STANISŁAW KOBUS
Członek Organu Nadzoru
2002-10-30
2011-10-28
WALDEMAR GRZEGORZ ŁĘCZYCKI
Członek Organu Nadzoru
2002-10-30
2011-10-28
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiZARZĄD REPREZENTUJE SPÓŁKĘ NA ZEWNĄTRZ. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ DO PODPISYWANIA UMÓW I ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ W IMIENIU SPÓŁKI, UPRAWNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE BĄDŹ JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
GRZEGORZ STANISŁAW KOBUS
WICEPREZES ZARZĄDU
2002-08-21
2002-10-30
WALDEMAR GRZEGORZ ŁĘCZYCKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-08-21
2002-10-30
KRZYSZTOF WEKA
PREZES ZARZĄDU
2002-08-21
2012-10-19
PAWEŁ ROBERT WITASZEK
WICEPREZES ZARZĄDU
2002-08-21
2012-10-19
2002-08-21
2012-10-19
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2002-08-21
2012-10-19
NAŁĘCZÓW ZDRÓJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2002-08-21
2012-10-19
1 MAJA, 12, NAŁĘCZÓW, 24-150, NAŁĘCZÓW, POLSKA
2009-10-01
2012-10-19
1107Z - PRODUKCJA NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH; PRODUKCJA WÓD MINERALNYCH I POZOSTAŁYCH WÓD BUTELKOWANYCH
2009-10-01
2012-10-19
2222Z - PRODUKCJA OPAKOWAŃ Z TWORZYW SZTUCZNYCH
2009-10-01
2012-10-19
3811Z - ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE
2009-10-01
2012-10-19
4634B - SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH
2009-10-01
2012-10-19
5221Z - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY
2009-10-01
2012-10-19
7120A - BADANIA I ANALIZY ZWIĄZANE Z JAKOŚCIĄ ŻYWNOŚCI
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie