KRS 0000426075
NIP7162813257
REGON06143274600000
NazwaZL NAŁĘCZÓW ZDRÓJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaZL NAŁĘCZÓW ZDRÓJ
Data rejestracji 03 lip 2012 (12 lat temu) 03 lip 2012
Data usunięcia 11 mar 2022 11 mar 2022
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres 35, DRZEWCE, 24-150, NAŁĘCZÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#7490Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #7021Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA #7120B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #7320Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #8230Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW #8299Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #7312D POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W POZOSTAŁYCH MEDIACH #8211Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURAMAREK STANISŁAW OLEŃKIEWICZ
reprezentant
KRZYSZTOF WEKA
Beneficjent
PETER MARXER
Beneficjent
1966-10-22
VERENA KATHARINA ERNST
Beneficjent
1975-12-08
MIROSŁAW EUGENIUSZ GRUSZKA
Beneficjent
PAWEŁ ROBERT WITASZEK
Wspólnik
2012-07-03
2020-02-27
19 (DZIEWIĘTNAŚCIE) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 950,00 ZŁ (DZIEWIĘĆSET PIĘĆDZIESIĄT ZŁOTYCH)
Wspólnik
2015-02-12
2021-12-21
30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 1.500,00 ZŁOTYCH
14681659900000
IEGO LIMITED
Wspólnik
2021-12-21
2022-03-11
30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.500,00 ZŁOTYCH
WALDEMAR GRZEGORZ ŁĘCZYCKI
Wspólnik
2012-07-03
2015-02-12
30 (TRZYDZIEŚCI) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.500,00 ZŁ (JEDEN TYSIĄC PIĘĆSET ZŁOTYCH)
MIROSŁAW EUGENIUSZ GRUSZKA
Wspólnik
2012-07-03
2022-03-11
21 (DWADZIEŚCIA JEDEN) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.050,00 ZŁ (JEDEN TYSIĄC PIĘĆDZIESIĄ ZŁOTYCH)
KRZYSZTOF WEKA
Wspólnik
2012-07-03
2022-03-11
49 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2450,00 ZŁ
KRZYSZTOF WALDEMAR BŁOŃSKI
Prokurent
2012-07-03
2019-10-17
ŁĄCZNA
MAREK STANISŁAW OLEŃKIEWICZ
Likwidator
2021-04-30
2022-03-11
KRZYSZTOF WEKA
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
PETER MARXER
Beneficjent
CZŁONEK RADY FUNDACJI MESSON FOUNDATION Z SIEDZIBĄ W LIECHTENSTEINIE, KTÓRA KONTROLUJE CYPRYJSKĄ SPÓŁKĘ IEGO LIMITED, KTÓRA Z KOLEI JEST WŁAŚCICIELEM 30 UDZIAŁÓW (30%) O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 1.500,00 ZŁOTYCH ZGŁASZANEJ SPÓŁKI NA MOCY WYDANIA MAJĄTKU ZE ZLIKWIDOWANEJ SPÓŁKI HAWK 5 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
VERENA KATHARINA ERNST
Beneficjent
CZŁONEK RADY FUNDACJI MESSON FOUNDATION Z SIEDZIBĄ W LIECHTENSTEINIE, KTÓRA KONTROLUJE CYPRYJSKĄ SPÓŁKĘ IEGO LIMITED, KTÓRA Z KOLEI JEST WŁAŚCICIELEM 30 UDZIAŁÓW (30%) O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 1.500,00 ZŁOTYCH ZGŁASZANEJ SPÓŁKI NA MOCY WYDANIA MAJĄTKU ZE ZLIKWIDOWANEJ SPÓŁKI HAWK 5 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
MIROSŁAW EUGENIUSZ GRUSZKA
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
CZŁONEK RADY FUNDACJI MESSON FOUNDATION Z SIEDZIBĄ W LIECHTENSTEINIE, KTÓRA KONTROLUJE CYPRYJSKĄ SPÓŁKĘ IEGO LIMITED, KTÓRA Z KOLEI JEST WŁAŚCICIELEM 30 UDZIAŁÓW (30%) O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 1.500,00 ZŁOTYCH ZGŁASZANEJ SPÓŁKI NA MOCY WYDANIA MAJĄTKU ZE ZLIKWIDOWANEJ SPÓŁKI HAWK 5 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI, W TYM DO DOKONYWANIA WSZELKICH CZYNNOŚCI SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH, UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
KRZYSZTOF WEKA
PREZES ZARZĄDU
2012-07-03
2020-02-27
PAWEŁ ROBERT WITASZEK
WICEPREZES ZARZĄDU
2012-07-03
2019-09-23
MAREK STANISŁAW OLEŃKIEWICZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2019-10-17
2021-04-30
2012-07-03
2021-04-30
ZL NAŁĘCZÓW ZDRÓJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie