KRS 0000436715
NIP5252538569
REGON14632450200000
NazwaZTIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaZTIN
Data rejestracji 17 paź 2012 (12 lat temu) 17 paź 2012
Data usunięcia 17 lut 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres LESZCZYŃSKA, 4, WARSZAWA, 00-339, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (19)
#7740Z DZIERŻAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PODOBNYCH PRODUKTÓW, Z WYŁĄCZENIEM PRAC CHRONIONYCH PRAWEM AUTORSKIM #5914Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PROJEKCJĄ FILMÓW #5920Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH #6312Z MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #6399Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE #7021Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7311Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH #7312A POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY CZASU I MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W RADIO I TELEWIZJI #7312B POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH DRUKOWANYCH #7312C POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET) #7312D POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W POZOSTAŁYCH MEDIACH #7320Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #7420Z DZIAŁALNOŚĆ FOTOGRAFICZNA #7490Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #8230Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW #9609Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAKRZYSZTOF WEKA
Wspólnik
2012-10-17
2021-02-17
30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1500,00 ZŁOTYCH
PAWEŁ ROBERT WITASZEK
Wspólnik
2012-10-17
2021-02-17
19 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 950,00 ZŁOTYCH
WALDEMAR GRZEGORZ ŁĘCZYCKI
Wspólnik
2012-10-17
2021-02-17
30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1500,00 ZŁOTYCH
MIROSŁAW EUGENIUSZ GRUSZKA
Wspólnik
2012-10-17
2021-02-17
21 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1050,00 ZŁOTYCH
PAWEŁ ROBERT WITASZEK
Prokurent
2012-10-17
2018-11-27
SAMOISTNA
ZBIGNIEW GRZEGORZ PAWŁOWSKI
Likwidator
2018-11-27
2021-02-17
KRZYSZTOF WEKA
Beneficjent
WALDEMAR GRZEGORZ ŁĘCZYCKI
Beneficjent
ZBIGNIEW GRZEGORZ PAWŁOWSKI
reprezentant
KRZYSZTOF WEKA
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
WALDEMAR GRZEGORZ ŁĘCZYCKI
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiCZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
MIROSŁAW EUGENIUSZ GRUSZKA
PREZES ZARZĄDU
2012-10-17
2018-11-27
2012-10-17
2018-11-27
ZTIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie