KRS 0000269983
NIP1070010381
REGON14083238000000
NazwaBAINBRIDGE POLAND GDAŃSK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaBAINBRIDGE POLAND GDAŃSK
Data rejestracji 15 gru 2006 (18 lat temu) 15 gru 2006
Data usunięcia 12 mar 2021 12 mar 2021
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres PIĘKNA, 18, WARSZAWA, 00-549, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 1070010381
data rejestracji 09 kwi 2008
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 31 gru 2020
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMIPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (5)
#4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #4299Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE #8110Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACHPASCAL STEPHANE JACQUES CARASSO DIT CAREON
Beneficjent
1966-04-02
ADRIAN BRAIMER JONES
Beneficjent
1958-09-16
ZBIGNIEW GRZEGORZ PAWŁOWSKI
reprezentant
LDV MANAGEMENT BAINBRIDGE HOLDING SCA
Wspólnik
2006-12-15
2007-07-26
1.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000 ZŁOTYCH
BAINBRIDGE PROPERTIES S.A.R.L.
Wspólnik
2007-07-26
2019-02-22
1000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 ZŁOTYCH
LDV MANAGEMENT BAINBRIDE HOLDING S.C.A.
Wspólnik
2019-02-22
2021-03-12
1000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 ZŁ
ZBIGNIEW GRZEGORZ PAWŁOWSKI
Likwidator
2020-04-17
2021-03-12
PASCAL STEPHANE JACQUES CARASSO DIT CAREON
Beneficjent
OSOBA REPREZENTUJĄCA LDV MANAGEMENT BAINBRIDGE HOLDING S.C.A. JAKO CZŁONEK ZARZĄDU KOMPLEMENTARIUSZA TJ. SPÓŁKI LDV MANAGEMENT SA RL
ADRIAN BRAIMER JONES
Beneficjent
OSOBA REPREZENTUJĄCA LDV MANAGEMENT BAINBRIDGE HOLDING S.C.A. JAKO CZŁONEK ZARZĄDU KOMPLEMENTARIUSZA TJ. SPÓŁKI LDV MANAGEMENT SA RL
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU JEST UPOWAŻNIONY REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ INDYWIDUALNIE.
ELY MICHEL RUIMY
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-12-15
2019-08-12
FRANCK RUIMY
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-12-27
2020-04-17
2006-12-15
2020-04-17
BAINBRIDGE POLAND GDAŃSK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2006-12-15
2008-02-27
AL. JEROZOLIMSKIE, 56C, WARSZAWA, 00-803, WARSZAWA, POLSKA
2008-02-27
2009-10-20
FOKSAL, 18, WARSZAWA, 00-372, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie