KRS 0000394970
NIP5272663763
REGON14477711600000
NazwaIABG POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaIABG POLSKA
Data rejestracji 01 wrz 2011 (13 lat temu) 01 wrz 2011
Data usunięcia 10 paź 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres RONDO ORGANIZACJI NARODÓW ZJEDNOCZONYCH, 1, WARSZAWA, 00-124, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 1300000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 5272663763
data rejestracji 20 lip 2011
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 05 sie 2022
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#2651Z PRODUKCJA INSTRUMENTÓW I PRZYRZĄDÓW POMIAROWYCH, KONTROLNYCH I NAWIGACYJNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#2453Z ODLEWNICTWO METALI LEKKICH #2511Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI #2561Z OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE #2562Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH #2573Z PRODUKCJA NARZĘDZI #2611Z PRODUKCJA ELEMENTÓW ELEKTRONICZNYCH #2620Z PRODUKCJA KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH #2899Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #3319Z NAPRAWA I KONSERWACJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA DOT. WYŁĄCZNIE: - NAPRAWY WYROBÓW Z BREZENTU ORAZ TOREB DO PRZECHOWYWANIA NAWOZÓW I INNYCH CHEMIKALIÓWCEZARY CIARCIŃSKI
Wspólnik
2011-09-01
2022-10-10
26 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 130.000,00 ZŁOTYCH
INDUSTRIEANLAGEN-BETRIEBSGESELLSCHAFT MIT BESCHRÄNKTER HAFTUNG
Wspólnik
2011-09-01
2022-10-10
234 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.170.000,00 ZŁOTYCH
ZBIGNIEW GRZEGORZ PAWŁOWSKI
Likwidator
2021-10-21
2022-10-10
ZBIGNIEW GRZEGORZ PAWŁOWSKI
reprezentant
RUDOLF FRANZ SCHWARZ
Beneficjent
1949-05-25
RUDOLF FRANZ SCHWARZ
Beneficjent
RUDOLF FRANZ SCHWARZ POSIADA 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE SCHWARZ HOLDING GMBH, KTÓRA POSIADA 87,4% UDZIAŁÓW W INDUSTRIEANLAGEN-BETRIEBSGESELLSCHAFT MIT BESCHRÄNKTER HAFTUNG, KTÓRA POSIADA 90% UDZIAŁÓW W IABG POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. JEŻELI ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z WIĘKSZEJ LICZBY CZŁONKÓW, DO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
CEZARY CIARCIŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2011-09-01
2012-08-30
PETER JOHANN STECKBAUER
CZŁONEK ZARZĄDU
2011-09-01
2019-10-03
ANDRÉ LIESER
CZŁONEK ZARZĄDU
2019-10-03
2021-03-25
ZBIGNIEW GRZEGORZ PAWŁOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2021-03-25
2021-10-21
2011-09-01
2021-10-21
IABG POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2011-09-01
2011-09-22
PAŃSKA, 96, WARSZAWA, 00-834, WARSZAWA, POLSKA
2011-09-22
2013-03-05
PAŃSKA, 96, WARSZAWA, 00-837, WARSZAWA, POLSKA
2013-03-05
2017-05-16
AL. ARMII LUDOWEJ, 26, WARSZAWA, 00-609, WARSZAWA, POLSKA
2017-05-16
2021-05-27
GRZYBOWSKA, 87, WARSZAWA, 00-844, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie