KRS 0000087138
NIP8862477709
REGON89104054100000
Nazwa"CERSANIT III" SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaCERSANIT III
Data rejestracji 01 lut 2002 (23 lata temu) 01 lut 2002
Data usunięcia 17 kwi 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres UCZNIOWSKA, 21, WAŁBRZYCH, 58-306, WAŁBRZYCH, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 90000000,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 90000000,00 PLN
Wartość nominalna akcji1,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji90000000
Dane podatkowe
NIP 8862477709
data rejestracji 04 sie 1999
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 30 sty 2020
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#2331Z PRODUKCJA CERAMICZNYCH KAFLI I PŁYTEKPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#231 PRODUKCJA SZKŁA I WYROBÓW ZE SZKŁA #233 PRODUKCJA CERAMICZNYCH MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH #2342Z PRODUKCJA CERAMICZNYCH WYROBÓW SANITARNYCH #2399Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z MINERALNYCH SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #4644Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW PORCELANOWYCH, CERAMICZNYCH I SZKLANYCH ORAZ ŚRODKÓW CZYSZCZĄCYCH #4673Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO #4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #9609Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAZBIGNIEW JAN STĘPIEŃ
Prokurent
2017-11-02
2020-04-17
PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB Z PROKURENTEM SPÓŁKI
MICHAŁ TARAŚKIEWICZ
Prokurent
2018-02-19
2019-10-03
PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB PROKURENTEM SPÓŁKI
KAROL PAWEŁ CHMIELEWSKI
Prokurent
2008-06-19
2014-06-25
SAMOISTNA
ADAM BARTOSZUK
Prokurent
2014-06-25
2014-11-13
SAMOISTNA
JAROSŁAW STANISŁAW MIZUŁA
Prokurent
2017-06-22
2018-02-19
PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB Z PROKURENTEM SPÓŁKI
PAWEŁ ARENDARCZYK
Prokurent
2017-06-22
2017-10-31
PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB Z PROKURENTEM SPÓŁKI
ARTUR KŁOCZKO
Członek Organu Nadzoru
2002-02-01
2010-08-24
MARIUSZ RYSZARD GROMEK
Członek Organu Nadzoru
2002-02-01
2006-09-08
ZBIGNIEW LANGE
Członek Organu Nadzoru
2002-02-01
2005-01-27
MIROSŁAW WŁADYSŁAW JĘDRZEJCZYK
Członek Organu Nadzoru
2005-01-27
2011-11-15
GRZEGORZ SANIAWA
Członek Organu Nadzoru
2006-09-08
2011-11-15
IRENEUSZ KRZYSZTOF KAZIMIERSKI
Członek Organu Nadzoru
2010-08-24
2017-10-06
MICHAŁ TOMASZ ROMAŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2011-11-15
2016-06-09
PIOTR MIECZYSŁAW MROWIEC
Członek Organu Nadzoru
2011-11-15
2016-06-09
PIOTR MARIUSZ OZIMEK
Członek Organu Nadzoru
2016-06-09
2017-10-06
KATARZYNA MAGDALENA PINDRAL
Członek Organu Nadzoru
2016-06-09
2020-04-17
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiJEŻELI ZARZĄD SPÓŁKI JEST WIELOOSOBOWY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: 1.) DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU - ŁĄCZNIE, 2.) CZŁONEK ZARZĄDU Z PROKURENTEM - ŁĄCZNIE.
TOMASZ PAWEŁ KWIECIEŃ
PREZES ZARZĄDU
2002-02-01
2002-05-24
MIROSŁAW WŁADYSŁAW JĘDRZEJCZYK
PREZES ZARZĄDU
2002-05-24
2005-01-27
MARCIN TOMASZ RYBARCZYK
PREZES ZARZĄDU
2005-01-27
2010-02-26
PAWEŁ KALUŹNY
CZŁONEK ZARZĄDU
2005-01-27
2007-03-02
KAROL PAWEŁ CHMIELEWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2005-01-27
2007-03-02
KAROL PAWEŁ CHMIELEWSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2007-03-02
2010-02-26
KAROL PAWEŁ CHMIELEWSKI
PREZES ZARZĄDU
2010-02-26
2014-06-25
RAFAŁ ADAM KOWALCZYK
PREZES ZARZĄDU
2014-11-13
2017-06-22
RAFAŁ ADAM KOWALCZYK
CZŁONEK ZARZĄDU
2017-06-22
2018-02-19
JAROSŁAW STANISŁAW MIZUŁA
CZŁONEK ZARZĄDU
2014-11-13
2017-06-22
2002-02-01
2020-04-17
SPÓŁKA AKCYJNA
2002-02-01
2020-04-17
"CERSANIT III" SPÓŁKA AKCYJNA
2002-02-01
2020-04-17
UCZNIOWSKA, 21, WAŁBRZYCH, 58-306, WAŁBRZYCH, POLSKA
2015-03-16
2020-04-17
2331Z - PRODUKCJA CERAMICZNYCH KAFLI I PŁYTEK
2015-03-16
2020-04-17
231 - PRODUKCJA SZKŁA I WYROBÓW ZE SZKŁA
2015-03-16
2020-04-17
233 - PRODUKCJA CERAMICZNYCH MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
2015-03-16
2020-04-17
2342Z - PRODUKCJA CERAMICZNYCH WYROBÓW SANITARNYCH
2015-03-16
2020-04-17
2399Z - PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z MINERALNYCH SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
2015-03-16
2020-04-17
4644Z - SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW PORCELANOWYCH, CERAMICZNYCH I SZKLANYCH ORAZ ŚRODKÓW CZYSZCZĄCYCH
2015-03-16
2020-04-17
4673Z - SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO
2015-03-16
2020-04-17
4690Z - SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA
2015-03-16
2020-04-17
6820Z - WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI
2015-03-16
2020-04-17
9609Z - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie