KRS 0000068151
NIP6431000947
REGON27222239100000
NazwaPRZEDSIĘBIORSTWO "HYDROMEL" SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaPRZEDSIĘBIORSTWO "HYDROMEL"
Data rejestracji 05 gru 2001 (23 lata temu) 05 gru 2001
Data usunięcia 29 paź 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres WYZWOLENIA, 14, SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE, 41-103, SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 2000000,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 2000000,00 PLN
Wartość nominalna akcji100,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji20000
Dane kontaktowe
Email HYDROMEL@PPUPUMAR.PL
Dane podatkowe
NIP 6431000947
data rejestracji 31 gru 2005
status Czynny
52114010780000422987001016
mBank Oddział Korporacyjny Katowice
Aleja Walentego Roździeńskiego 1a 40-202 Katowice POLSKA
63114010780000422987001012
mBank Oddział Korporacyjny Katowice
Aleja Walentego Roździeńskiego 1a 40-202 Katowice POLSKA
63124042721111001098836818
PEKAO Oddział w Gliwicach ul.Prymasa Stefana Wyszyńskiego 6
ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 6 44-100 Gliwice POLSKA
79114010780000422987001015
mBank Oddział Korporacyjny Katowice
Aleja Walentego Roździeńskiego 1a 40-202 Katowice POLSKA
41114010780000422987001020
mBank Oddział Korporacyjny Katowice
Aleja Walentego Roździeńskiego 1a 40-202 Katowice POLSKA
90114010780000422987001011
mBank Oddział Korporacyjny Katowice
Aleja Walentego Roździeńskiego 1a 40-202 Katowice POLSKA
88102023130000340206463840
PKO Oddział 1 w Katowicach
ul. Damrota 23 40-022 Katowice POLSKA
59105012431000009083023995
INGBSK Placówka bankowa w Chorzowie ul. Wolności 12
ul. Wolności 12 41-500 Chorzów POLSKA
81105012431000009083023987
INGBSK Placówka bankowa w Chorzowie ul. Wolności 12
ul. Wolności 12 41-500 Chorzów POLSKA
74114010780000422987001008
mBank Oddział Korporacyjny Katowice
Aleja Walentego Roździeńskiego 1a 40-202 Katowice POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#3312Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYNPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#28 PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYJĄTKIEM MASZYN I URZĄDZEŃ #46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI #49 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #6499 POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6619 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #77 WYNAJEM I DZIERŻAWA #42 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ #43 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNEBOŻENA BOLECHAŁA
Beneficjent
PIOTR SEBASTIAN WORONIECKI
zgłaszający - członek zarządu
KRZYSZTOF RAJCA
zgłaszający - członek zarządu
JAN STOKŁOSA
zgłaszający - członek zarządu
DAMIAN KAZUBIŃSKI
zgłaszający - członek zarządu
WITOLD JAN PARYSIEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2001-12-05
2005-07-01
ANDRZEJ RYSZARD SOŁTYS
Członek Organu Nadzoru
2001-12-05
2002-09-11
MARIAN FILIPEK
Członek Organu Nadzoru
2002-09-11
2007-08-30
WŁODZIMIERZ GRUDZIEŃ
Członek Organu Nadzoru
2002-09-11
2004-12-27
ANDRZEJ WŁADYSŁAW NACZYŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2004-12-27
2008-07-17
EDWARD MARKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2005-07-01
2006-08-24
LESZEK JARNO
Członek Organu Nadzoru
2007-08-30
2009-09-09
BOLESŁAW MIECZYSŁAW ADAMEK
Członek Organu Nadzoru
2008-07-17
2009-09-09
BOGDAN PIELKA
Członek Organu Nadzoru
2011-06-03
2013-07-11
ZBIGNIEW MARCIN LEBDA WYBORNY
Członek Organu Nadzoru
2012-05-14
2013-07-11
JANUSZ PIOTR PASEK
Prokurent
2001-12-05
2005-04-11
ŁĄCZNA
WIESŁAW CZESŁAW MALICHA
Prokurent
2007-11-13
2010-02-01
ŁĄCZNA - PROKURENT ŁĄCZNIE Z JEDNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU
HENRYK VOGEL
Prokurent
2004-08-25
2007-09-17
ŁĄCZNA
JANUSZ CYRUS
Prokurent
2007-08-30
2007-08-30
ŁĄCZNA
JANUSZ PASEK
Prokurent
2007-11-13
2020-10-29
PROKURA ŁĄCZNA
MIROSŁAW ADRIAN GRZONDZIEL
Prokurent
2014-07-22
2020-10-29
PROKURA ŁĄCZNA
BOŻENA BOLECHAŁA
Beneficjent
POSIADANIE 60% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE Z O.O. POSIADAJĄCEJ 100% UDZIAŁÓW ZGŁASZANEJ SPÓŁKI Z O.O.
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiSPÓŁKĘ REPREZENTUJE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM, PRZY CZYM DOPUSZCZALNE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE CZŁONKA ZARZĄDU Z PROKURENTEM ŁĄCZNYM
RAFAŁ ADAM ROST
WICEPREZES ZARZĄDU
2006-11-17
2007-01-31
HENRYK JÓZEF WÓJCIK
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-12-05
2002-10-07
HENRYK JÓZEF PAWEŁCZYK
PREZES ZARZĄDU
2002-03-21
2004-08-25
HENRYK VOGEL
WICE PREZES ZARZĄDU
2002-03-21
2004-07-19
ANDRZEJ KASPRUSZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-07-19
2004-12-27
ANDRZEJ KASPRUSZ
WICEPREZES ZARZĄDU
2004-12-27
2007-08-30
ANDRZEJ KASPRUSZ
PREZES ZARZĄDU
2007-08-30
2010-11-24
JAN DOMINIK DANOWSKI ŹDZIEBŁO
WICEPREZES ZARZĄDU
2004-12-27
2006-09-08
ANDRZEJ ANTONI SKOWROŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2004-12-27
2005-04-11
ANDRZEJ ANTONI SKOWROŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2006-03-14
2007-08-30
2001-12-05
2020-10-29
SPÓŁKA AKCYJNA
2001-12-05
2020-10-29
PRZEDSIĘBIORSTWO "HYDROMEL" SPÓŁKA AKCYJNA
2001-12-05
2020-10-29
WYZWOLENIA, 14, SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE, 41-103, SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE, POLSKA
2015-02-25
2020-10-29
3312Z - NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN
2015-02-25
2020-10-29
28 - PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
2015-02-25
2020-10-29
46 - HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI
2015-02-25
2020-10-29
49 - TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY
2015-02-25
2020-10-29
52 - MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT
2015-02-25
2020-10-29
6499 - POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH
2015-02-25
2020-10-29
6619 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH
2015-02-25
2020-10-29
77 - WYNAJEM I DZIERŻAWA
2017-12-19
2020-10-29
42 - ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ
2017-12-19
2020-10-29
43 - ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie