KRS 0000066367
NIP7381442571
REGON49073109500000
NazwaZAKŁAD MASZYN GÓRNICZYCH "GLINIK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaZAKŁAD MASZYN GÓRNICZYCH "GLINIK"
Data rejestracji 19 gru 2001 (23 lata temu) 19 gru 2001
Data usunięcia 17 cze 2015 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres MICHALUSA, 1, GORLICE, 38-320, GORLICE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 94350000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#2892Z PRODUKCJA MASZYN DLA GÓRNICTWA I DO WYDOBYWANIA ORAZ BUDOWNICTWAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#3811Z ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE #3831Z DEMONTAŻ WYROBÓW ZUŻYTYCH #4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #4672Z SPRZEDAŻ HURTOWA METALI I RUD METALI #4677Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6420Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH #7211Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE BIOTECHNOLOGII #7711Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEKWspólnik
2012-06-14
2015-06-17
188 700 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI NOMINALNEJ 500,00 ZŁ KAŻDY UDZIAŁ I ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 94 350 000,00 ZŁ
27064152800000
Wspólnik
2001-12-19
2012-06-14
46500(CZTERDZIEŚCI SZEŚĆ TYSIĘCY PIĘĆSET) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 23250000,-ZŁ. (DWADZIEŚCIA TRZY MILIONY DWIEŚCIE PIĘĆDZIESIĄT ZŁOTYCH).
49001867000000
TADEUSZ PIECHOWICZ
Prokurent
2004-10-18
2005-06-09
SAMOISTNA
WŁODZIMIERZ JERZY PARUZEL
Prokurent
2005-06-09
2009-09-18
SAMOISTNA
TADEUSZ ZAJDEL
Prokurent
2009-03-03
2010-12-13
SAMOISTNA
RYSZARD ZENON ŚLUSARZ
Prokurent
2009-03-03
2010-12-13
SAMOISTNA
MARIUSZ KOZIOŁ
Prokurent
2014-01-09
2015-06-01
PROKURA ŁĄCZNA
JERZY STANISŁAW MALINOWSKI
Prokurent
2001-12-19
2004-10-18
SAMOISTNA
IZABELA KAZIMIERA WÓJCIKIEWICZ
Prokurent
2001-12-19
2004-10-18
SAMOISTNA
STANISŁAW LEOPOLD ŚWIĄTEK
Prokurent
2001-12-19
2010-10-19
SAMOISTNA
STANISŁAW FAŁAT
Prokurent
2001-12-19
2004-10-18
SAMOISTNA
WŁODZIMIERZ JERZY PARUZEL
Prokurent
2002-02-27
2004-10-18
SAMOISTNA
JACEK STEINDEL
NADZORCA SĄDOWY
2010-12-07
2012-05-22
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYAPDKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
ANDRZEJ ZIARA
DYREKTOR ZARZĄDU
2004-10-18
2009-03-03
STANISŁAW ANDRZEJ DYNDA
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-10-18
2009-03-03
JAN DOMINIK DANOWSKI ŹDZIEBŁO
DYREKTOR ZARZĄDU
2001-12-19
2004-10-18
TADEUSZ PIECHOWICZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-12-19
2004-10-18
SŁAWOMIR CZESŁAW NOWAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-12-19
2009-03-03
ZBIGNIEW STANISŁAW FRYZOWICZ
DYREKTOR ZARZĄDU
2011-09-05
2013-01-30
ZBIGNIEW STANISŁAW FRYZOWICZ
WICEPREZES ZARZĄDU
2013-01-30
2014-01-09
ANDRZEJ ZIARA
CZŁONEK ZARZĄDU
2011-09-05
2014-01-09
WOJCIECH CZEMPIEL
PREZES ZARZĄDU
2013-01-30
2014-01-09
IRENEUSZ KOMOSZYŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2014-01-09
2014-07-31
2001-12-19
2010-12-07
ZAKŁAD MASZYN GÓRNICZYCH "GLINIK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2010-12-07
2012-05-22
ZAKŁAD MASZYN GÓRNICZYCH "GLINIK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI UKŁADOWEJ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie