KRS 0000034451
NIP7850010299
REGON63026207000000
NazwaODLEWNIA ŻELIWA "ŚREM" SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaODLEWNIA ŻELIWA "ŚREM"
Data rejestracji 31 sie 2001 (23 lata temu) 31 sie 2001
Data usunięcia 18 paź 2018 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres STASZICA, 1, ŚREM, 63-100, ŚREM, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 21466440,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 21466440,00 PLN
Wartość nominalna akcji10,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji2146644
Dane podatkowe
NIP 7850010299
data rejestracji 08 lis 1993
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 01 kwi 2022
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (34)
#2451Z ODLEWNICTWO ŻELIWA #2452Z PRODUKCJA WYROBÓW KOSMETYCZNYCH I TOALETOWYCH #2453Z ODLEWNICTWO METALI LEKKICH #2454A ODLEWNICTWO MIEDZI I STOPÓW MIEDZI #2454B ODLEWNICTWO POZOSTAŁYCH METALI NIEŻELAZNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #2561Z OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE #2562Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH #2571Z PRODUKCJA WYROBÓW NOŻOWNICZYCH I SZTUĆCÓW #2599Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #3299Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #3311Z NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH #3312Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN #3313Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH #3320Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA #351 WYTWARZANIE, PRZESYŁANIE, DYSTRYBUCJA I HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ #353 PRODUKCJA STATKÓW POWIETRZNYCH I KOSMICZNYCH #3811Z ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE #3812Z ZBIERANIE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH #3821Z OBRÓBKA I USUWANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE #3822Z PRZETWARZANIE I UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH #4618Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW #4677Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU #4672Z SPRZEDAŻ HURTOWA METALI I RUD METALI #4674Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO #4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA #4752Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH, FARB I SZKŁA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #6420Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH #6430Z DZIAŁALNOŚĆ TRUSTÓW, FUNDUSZÓW I PODOBNYCH INSTYTUCJI FINANSOWYCH #6492Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW #6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #7120A BADANIA I ANALIZY ZWIĄZANE Z JAKOŚCIĄ ŻYWNOŚCI #7120B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #7732Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH #7739Z WYNAJEM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNEJ WSZELKIEGO RODZAJU, W TYM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCIANDRZEJ BULANOWSKI
reprezentant
LUCJAN FELIKS AUGUSTYN
reprezentant
ŁUKASZ PETRUS
reprezentant
TOMASZ DOMOGAŁA
Beneficjent
KRZYSZTOF MICHALSKI
Prokurent
2004-06-15
2005-10-21
SAMOISTNA
STEFAN BRONISŁAW OWECKI
Prokurent
2006-06-19
2007-12-21
SAMOISTNA
KRZYSZTOF MICHALSKI
Prokurent
2007-12-21
2009-01-26
ŁĄCZNA Z DRUGIM PROKURENTEM
DARIUSZ JERZY KACZMAREK
Prokurent
2013-12-10
2018-10-18
PROKURA SAMOISTNA
ALFRED OSTALCZYK
Prokurent
2001-08-31
2003-07-08
SAMOISTNA
DARIUSZ JERZY KACZMAREK
Prokurent
2003-07-08
2008-02-27
SAMOISTNA
DANUTA EWA GLANC
Prokurent
2003-07-08
2004-06-15
SAMOISTNA
MARIUSZ JABŁOŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-08-31
2007-10-04
JÓZEF SZCZEPAN SUCHY
Członek Organu Nadzoru
2001-08-31
2002-10-04
JACEK SŁABY
Członek Organu Nadzoru
2001-08-31
2003-09-03
ANDRZEJ WORSZTYNOWICZ
Członek Organu Nadzoru
2001-08-31
2002-10-04
PIOTR MAKSELON
Członek Organu Nadzoru
2001-08-31
2002-10-04
LESZEK WYSŁOCKI
Członek Organu Nadzoru
2001-08-31
2005-09-07
RYSZARD GÓRNY
Członek Organu Nadzoru
2001-08-31
2011-10-04
RYSZARD MICHAŁOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-08-31
2002-10-04
ELŻBIETA MICHALSKA
Członek Organu Nadzoru
2002-10-04
2005-09-07
RYSZARD SZWARC
Członek Organu Nadzoru
2002-10-04
2008-09-03
TOMASZ DOMOGAŁA
Beneficjent
BENEFICJENT RZECZYWISTY KONTROLUJE SPÓŁKĘ TDJ S,A. KTÓRA KONTROLUJE SPÓŁKĘ TDJ EQUITY II SP. Z O.O. KTÓRA KONTROLUJE SPÓŁKĘ PGO S.A. KTÓRA KONTROLUJE SPÓŁKĘ ODLEWNIA ŻELIWA ŚREM SP. Z O.O.
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI, W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO.
TADEUSZ JURGA
PREZES ZARZĄDU
2001-08-31
2001-09-26
STEFAN WŁODARCZYK
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-08-31
2002-10-04
STEFAN WŁODARCZYK
PREZES ZARZĄDU
2002-10-04
2007-10-18
KRZYSZTOF ZAJKOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-08-31
2001-09-26
KRZYSZTOF ZAJKOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2001-09-26
2002-10-04
IRENEUSZ CHABRASZEWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-09-26
2002-08-29
MAŁGORZATA ALICJA EBELEWICZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-08-29
2004-06-15
FILIP REGULSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2010-03-30
2017-03-08
FILIP REGULSKI
PREZES ZARZĄDU
2017-03-08
2017-12-19
PIOTR ANDRZEJ WORSZTYNOWICZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2014-07-01
2017-11-23
2001-08-31
2018-10-18
SPÓŁKA AKCYJNA
2001-08-31
2018-10-18
ODLEWNIA ŻELIWA "ŚREM" SPÓŁKA AKCYJNA
2001-08-31
2018-10-18
STASZICA, 1, ŚREM, 63-100, ŚREM, POLSKA
2009-09-01
2018-10-18
2451Z - ODLEWNICTWO ŻELIWA
2009-09-01
2018-10-18
2452Z - ODLEWNICTWO STALIWA
2009-09-01
2018-10-18
2453Z - ODLEWNICTWO METALI LEKKICH
2009-09-01
2018-10-18
2454A - ODLEWNICTWO MIEDZI I STOPÓW MIEDZI
2009-09-01
2018-10-18
2454B - ODLEWNICTWO POZOSTAŁYCH METALI NIEŻELAZNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
2009-09-01
2018-10-18
2561Z - OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE
2009-09-01
2018-10-18
2562Z - OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH
2009-09-01
2018-10-18
2571Z - PRODUKCJA WYROBÓW NOŻOWNICZYCH I SZTUĆCÓW
2009-09-01
2018-10-18
2599Z - PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
2009-09-01
2018-10-18
3299Z - PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie