KRS 0000363642
NIP6252423016
REGON24168850900000
NazwaOPTIMAL FINANCE SZELIGA I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA
Krótka nazwaOPTIMAL FINANCE SZELIGA I WSPÓLNICY
Data rejestracji 24 sie 2010 (14 lat temu) 24 sie 2010
Data usunięcia 16 maj 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA JAWNA
Adres UL. BRZOZOWA, 1, ROGOŹNIK, 42-582, ROGOŹNIK, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6492Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #8291Z DZIAŁALNOŚĆ ŚWIADCZONA PRZEZ AGENCJE INKASA I BIURA KREDYTOWE #6419Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE #8559B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #6619Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6621Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OCENĄ RYZYKA I SZACOWANIEM STRAT #6622Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW I BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH #6629Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIAADAM PIOTR SZELIGA
Beneficjent
PIOTR ANDRZEJ SZELIGA
Beneficjent
ADAM PIOTR SZELIGA
reprezentant
ZBIGNIEW WŁADYSŁAW KOŻUCH
Wspólnik
2010-08-24
2010-12-23
ADAM PIOTR SZELIGA
Wspólnik
2010-08-24
2022-05-16
GRZEGORZ ANDRZEJ KOŻUCH
Wspólnik
2010-08-24
2011-07-28
IZABELA MARIA KOŻUCH
Wspólnik
2010-08-24
2015-09-11
PIOTR SZELIGA
Wspólnik
2015-09-11
2022-05-16
ADAM PIOTR SZELIGA
Beneficjent
wspólnik spółki jawnej
brak
PIOTR ANDRZEJ SZELIGA
Beneficjent
wspólnik spółki jawnej
brak
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiKAŻDY WSPÓLNIK MA PRAWO JEDNOOSOBOWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ.
ZBIGNIEW WŁADYSŁAW KOŻUCH
Członek Organu Reprezentacji
2010-08-24
2010-12-23
ADAM PIOTR SZELIGA
Członek Organu Reprezentacji
2010-08-24
2022-05-16
GRZEGORZ ANDRZEJ KOŻUCH
Członek Organu Reprezentacji
2010-08-24
2011-07-28
IZABELA MARIA KOŻUCH
Członek Organu Reprezentacji
2010-08-24
2015-09-11
PIOTR ANDRZEJ SZELIGA
Członek Organu Reprezentacji
2015-09-11
2022-05-16
2010-08-24
2010-12-23
OPTIMAL FINANCE ADAM SZELIGA, GRZEGORZ KOŻUCH, IZABELA KOŻUCH, ZBIGNIEW KOŻUCH SPÓŁKA JAWNA
2010-12-23
2015-09-11
OPTIMAL FINANCE KOŻUCH I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA
2010-08-24
2015-09-11
BRZOZOWA, 1 A, ROGOŹNIK, 42-582, ROGOŹNIK, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie