KRS 0000160333
NIP6272471432
REGON27803872500000
NazwaHUTA BATORY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaHUTA BATORY
Data rejestracji 29 kwi 2003 (21 lat temu) 29 kwi 2003
Data usunięcia 29 mar 2019 29 mar 2019
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres DYREKCYJNA, 6, CHORZÓW, 41-506, CHORZÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5940,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 6272471432
data rejestracji 22 kwi 2005
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 29 mar 2019
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (29)
#2410Z PRODUKCJA SURÓWKI, ŻELAZOSTOPÓW, ŻELIWA I STALI ORAZ WYROBÓW HUTNICZYCH #2420Z PRODUKCJA PESTYCYDÓW I POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW AGROCHEMICZNYCH #2561Z OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE #2562Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH #4672Z SPRZEDAŻ HURTOWA METALI I RUD METALI #4677Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU #7219Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6619Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #7490Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #7740Z DZIERŻAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PODOBNYCH PRODUKTÓW, Z WYŁĄCZENIEM PRAC CHRONIONYCH PRAWEM AUTORSKIM #8559B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #3512Z PRZESYŁANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ #3513Z DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ #3514Z HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ #3600Z POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY #4221Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH #4222Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH #4322Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH #3522Z DYSTRYBUCJA PALIW GAZOWYCH W SYSTEMIE SIECIOWYM #3523Z WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH #5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW #2599Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #3311Z NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH #3320Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA #3700Z ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW #6492Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW #3312Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYNJAROMIR TADEUSZ GORCZYCA
Prokurent
2010-08-04
2010-09-13
PROKURA ŁĄCZNA TJ. PROKURENT UPRAWNIONY JEST DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
TADEUSZ JÓZEF MIETŁA
Prokurent
2009-11-24
2010-08-04
PROKURA ŁĄCZNA TJ. PROKURENT UPRAWNIONY JEST DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
WŁODZIMIERZ WOJCIECH CŁAPIŃSKI
Prokurent
2009-11-24
2013-01-31
PROKURA ŁĄCZNA TJ. PROKURENT UPRAWNIONY JEST DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
JÓZEF ANTONI SPIK
Likwidator
2014-11-13
2018-05-18
AGNIESZKA EDYTA OCIEPA
Likwidator
2018-05-18
2019-03-29
Wspólnik
2003-04-29
2005-06-21
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000,00 ZŁ
27119423800000
ROMAN KRZYSZTOF KARKOSIK
Wspólnik
2005-06-21
2006-02-13
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 10.000,00 ZŁOTYCH
Wspólnik
2005-06-21
2019-03-29
99 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.940,00 ZŁ
53054466900000
MARIAN MICHAŁ WIERZBICKI
Członek Organu Nadzoru
2003-04-29
2005-06-21
DARIUSZ GADZIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2009-08-11
2010-12-08
SEBASTIAN BOGUSZ
Członek Organu Nadzoru
2006-04-24
2008-03-14
RAFAŁ WIKTOR REGULSKI
Członek Organu Nadzoru
2010-12-08
2011-06-06
ANDRZEJ MARIAN ROMAŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2003-04-29
2005-06-21
ANDRZEJ ANTONI GRZYBOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2003-04-29
2005-06-21
WOJCIECH RYSZARD ZYMEK
Członek Organu Nadzoru
2005-06-21
2012-05-14
ROMAN KRZYSZTOF KARKOSIK
Członek Organu Nadzoru
2005-06-21
2012-05-14
PIOTR ARCZYŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2005-06-21
2006-04-24
JANUSZ NOGOWCZYK
Członek Organu Nadzoru
2006-04-24
2009-08-11
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA PRAWNIE SKUTECZNYCH OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SPÓŁKI. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA PRAWNIE SKUTECZNYCH OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
ANDRZEJ STANISŁAW BIGAJ
PREZES ZARZĄDU
2003-04-29
2005-06-21
MAREK JÓZEF MISIAKIEWICZ
PREZES ZARZĄDU
2005-06-21
2011-09-30
KARINA PAULINA WŚCIUBIAK HANKÓ
V-CE PREZES ZARZĄDU
2005-06-21
2011-09-30
ANDRZEJ BIGAJ
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-10-30
2010-08-04
DARIUSZ PIOTR SZLĘZAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2010-08-04
2010-11-18
JAROMIR TADEUSZ GORCZYCA
CZŁONEK ZARZĄDU
2010-09-13
2011-06-06
RAFAŁ WIKTOR REGULSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2011-06-06
2013-01-31
JÓZEF ANTONI SPIK
PREZES ZARZĄDU
2011-09-30
2014-11-13
AGNIESZKA EDYTA OCIEPA
PREZES ZARZĄDU
2019-01-24
2019-03-29
2003-04-29
2003-08-27
"RURSTAL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2003-08-27
2005-04-19
HUTA BATORY - RURSTAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2005-04-19
2014-11-13
HUTA BATORY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2014-11-13
2019-01-24
HUTA BATORY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie