KRS 0000257922
NIP8971714634
REGON02026643200000
NazwaODRA TOWER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaODRA TOWER
Data rejestracji 29 maj 2006 (18 lat temu) 29 maj 2006
Data usunięcia 20 gru 2010 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres SZEWSKA, 74, WROCŁAW, 50-121, WROCŁAW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 4150000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 8971714634
data rejestracji 15 kwi 2006
status Czynny
79116022020000000242323521
MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe
ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA
24144011560000000017233378
PKO Centrum Bankowości Detalicznej BIS
ul. Chłodna 52 00-872 Warszawa POLSKA
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (17)
#7012Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #701 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7032 ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NA ZLECENIE #7020Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #7413Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #5119Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU #7240Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z BAZAMI DANYCH #7420A DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA BUDOWLANEGO, URBANISTYCZNEGO, TECHNOLOGICZNEGO #6523Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO FINANSOWE, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE #4521A WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH Z WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #45 BUDOWNICTWO #6713 DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA FINANSOWA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #6720 DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UBEZPIECZENIAMI #7011Z ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM #7031Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI OBSŁUGI NIERUCHOMOŚCIGANT FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
Wspólnik
2010-05-17
2010-12-20
8.299 (OSIEM TYSIĘCY DWIEŚCI DZIEWIĘĆDZIESIĄT DZIEWIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 4.149.500,00 ZŁ (CZTERY MILIONY STO CZTERDZIEŚCI DZIEWIĘĆ TYSIĘCY PIĘĆSET ZŁOTYCH)
120635984
ARTUR LITWIŃSKI
Wspólnik
2006-05-29
2007-02-28
8.250 (OSIEM TYSIĘCY DWIEŚCIE PIĘĆDZIESIĄT) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 4.125.000 (CZTERY MILIONY STO DWADZIEŚCIA PIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH
Wspólnik
2006-05-29
2006-11-21
25 (DWADZIEŚCIA PIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 12.500 (DWANAŚCIE TYSIĘCY PIĘĆSET) ZŁOTYCH
93302457300000
Wspólnik
2006-05-29
2006-11-21
25 (DWADZIEŚCIA PIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 12.500 (DWANAŚCIE TYSIĘCY PIĘĆSET) ZŁOTYCH
93207807000000
ELOS HOLDING S.A.
Wspólnik
2007-02-28
2010-03-31
8.300 (OSIEM TYSIĘCY TRZYSTA) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 4.150.000 (CZTERY MILIONY STO PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY) ZŁOTYCH
BEDICTA HOLDINGS LIMITED
Wspólnik
2010-03-31
2010-05-17
8.300 (OSIEM TYSIĘCY TRZYSTA) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 4.150.000 (CZTERY MILIONY STO PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY) ZŁOTYCH
GRAŻYNA DĄBROWSKA- KAUF
Beneficjent
GRAŻYNA DĄBROWSKA- KAUF
reprezentant
AGNIESZKA MAJECKA
Prokurent
2008-11-17
2010-05-17
PROKURA SAMOISTNA
GRAŻYNA DĄBROWSKA- KAUF
Beneficjent
SYNDYK
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE, BĄDŹ CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
DARIUSZ GADZIŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2006-05-29
2008-11-17
WOJCIECH STANISŁAW ORLOF
PREZES ZARZĄDU
2008-11-17
2010-05-17
KRZYSZTOF BRZEZIŃSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2008-11-17
2009-12-07
KAROL ANTKOWIAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2010-05-17
2010-12-20
2006-05-29
2006-12-15
ŚW. MIKOŁAJA, 8, WROCŁAW, 50-125, WROCŁAW, POLSKA
2006-12-15
2010-05-17
RZEŹNICZA, 32/33, WROCŁAW, 50-130, WROCŁAW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie