KRS 0000263756
NIP6762329486
REGON12031955600000
NazwaZAKOPIANKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaZAKOPIANKA
Data rejestracji 12 wrz 2006 (18 lat temu) 12 wrz 2006
Data usunięcia 27 maj 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres PL. WOLNICA, 13, KRAKÓW, 31-060, KRAKÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 100000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEKPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4619Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #6831Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI #6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE #7111Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY #7120A BADANIA I ANALIZY ZWIĄZANE Z JAKOŚCIĄ ŻYWNOŚCI #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #6420Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH #8230Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓWJAKUB NIECKARZ
Beneficjent
JAKUB NIECKARZ
reprezentant
AGNIESZKA MAJECKA
Wspólnik
2006-09-12
2013-06-12
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25000,00 PLN
RONI SEGEV
Wspólnik
2006-09-12
2016-02-04
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000 ZŁ
HAIM LOWENTHAL
Wspólnik
2006-09-12
2016-02-04
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25000,00 PLN
ARTUR MICHAŁ LITWIŃSKI
Wspólnik
2006-09-12
2016-02-04
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000 ZŁ
JAKUB NIECKARZ
Wspólnik
2016-02-04
2020-05-27
195 (STO DZIEWIĘĆDZIESIĄT PIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 97.500,00 PLN (DZIEWIĘĆDZIESIĄT SIEDEM TYSIĘCY PIĘĆSET ZŁOTYCH 00/100)
JAKUB NIECKARZ
Likwidator
2019-03-27
2020-05-27
JAKUB NIECKARZ
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO.
HAIM LÖWENTHAL
WICEPREZES ZARZĄDU
2013-10-31
2016-02-04
JAKUB NIECKARZ
PREZES ZARZĄDU
2013-10-31
2019-03-27
AGNIESZKA HOFFMANN
PREZES ZARZĄDU
2006-09-12
2013-10-31
PAWEŁ ROMUALD WIĄCEK
WICEPREZES ZARZĄDU
2006-09-12
2008-10-27
2006-09-12
2019-03-27
ZAKOPIANKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2006-09-12
2007-03-07
SAREGO, 20, KRAKÓW, 31-047, KRAKÓW, POLSKA
2007-03-07
2007-10-05
MURARSKA, 3, KRAKÓW, 31-311, KRAKÓW, POLSKA
2007-10-05
2008-11-24
KIELECKA, 25, KRAKÓW, 31-524, KRAKÓW, POLSKA
2008-11-24
2009-06-10
KALWARYJSKA, 35a, KRAKÓW, 30-504, KRAKÓW, POLSKA
2009-06-10
2014-01-24
JÓZEFITÓW, 2, KRAKÓW, 30-039, KRAKÓW, POLSKA
2014-01-24
2017-02-06
KRÓLEWSKA, 2, KRAKÓW, 30-045, KRAKÓW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie