KRS 0000285175
NIP8971730975
REGON02055320300000
NazwaLEGNICKA 17 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaLEGNICKA 17
Data rejestracji 20 lip 2007 (17 lat temu) 20 lip 2007
Data usunięcia 23 kwi 2009 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres SZEWSKA, 74, WROCŁAW, 50-121, WROCŁAW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 500000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (11)
#4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #431 ROZBIÓRKA I PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ #432 WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH, WODNO-KANALIZACYJNYCH I POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH #433 WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH #439 POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #6831Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI #6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE #6492Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓWAGNIESZKA MAJECKA
Prokurent
2007-07-20
2009-04-23
PROKURA SAMOISTNA
JACEK GRODECKI
Prokurent
2008-05-12
2009-04-23
PROKURA SAMOISTNA
Wspólnik
2007-07-20
2007-10-02
1000 (TYSIĄC) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000,00 ZŁ (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH)
93207807000000
Wspólnik
2007-10-02
2008-09-29
990 (DZIEWIĘĆSET DZIEWIĘĆDZIESIĄT) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 49.500,00 ZŁ (CZTERDZIEŚCI DZIEWIĘĆ TYSIĘCY PIĘĆSET ZŁOTYCH)
39045310400000
GANT FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
Wspólnik
2008-09-29
2009-04-23
9999 UDZIAŁÓW O ŁACZNEJ WYSOKOŚCI 499.950 ZŁOTYCH(CZTERYSTA DZIEWIĘĆDZIESIĄT DZIEWIĘĆ TYSIĘCY DZIEWIĘĆSET PIĘĆDZIESIĄT ZŁOTYCH)
120635984
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiJEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: PREZES ZARZĄDU ALBO WICEPREZES ZARZĄDU - JEDNOOSOBOWO LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO CZŁONEK ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM. CZŁONEK JEDNOOSOBOWEGO ZARZĄDU UPRAWNIONY JEST REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.
KAROL ANTKOWIAK
WICEPREZES ZARZĄDU
2008-05-12
2009-04-23
JACEK GRODECKI
PREZES ZARZĄDU
2007-07-20
2008-05-12
SŁAWOMIR SKRZYPEK
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-10-02
2008-05-12
SŁAWOMIR SKRZYPEK
WICEPREZES ZARZĄDU
2008-05-12
2009-04-23
DARIUSZ MAŁASZKIEWICZ
PREZES ZARZĄDU
2008-05-12
2009-04-23
2007-07-20
2008-05-12
RZEŹNICZA, 32/33, WROCŁAW, 50-130, WROCŁAW, POLSKA
1421-SEE-2.7113.377.2024.1.MSZ
2024-03-06
2024-04-05
594077.2 PLN
SM 5/8703/12
Urząd Skarbowy w Pruszkowie
1421-SEE-2.7113.377.2024.1.MSZ
2024-03-06
2024-04-05
17186.89 PLN
SM 5/1045/13
Urząd Skarbowy w Pruszkowie
1421-SEE-2.7113.377.2024.1.MSZ
2024-03-06
2024-04-05
43950.94 PLN
SM 5/361/13
Urząd Skarbowy w Pruszkowie
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie