KRS 0000184633
NIP8971647228
REGON93225186400000
Nazwa"BLOCKPOL II" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaBLOCKPOL II
Data rejestracji 23 gru 2003 (21 lat temu) 23 gru 2003
Data usunięcia 22 lip 2009 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres SZEWSKA, 74, WROCŁAW, 50-121, WROCŁAW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 2500000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#451 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ #452 WZNOSZENIE KOMPLETNYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH LUB ICH CZĘŚCI, INŻYNIERIA LĄDOWA I WODNA #453 WYKONYWANIE INSTALACJI BUDOWLANYCH #454 WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH #455 WYNAJEM SPRZĘTU BUDOWLANEGO I BURZĄCEGO Z OBSŁUGĄ OPERATORSKĄ #6523Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO FINANSOWE, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE #701 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #702 WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #703 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI NA ZLECENIEBOGUSŁAW LESZEK ZIELIŃSKI
Wspólnik
2003-12-23
2007-05-09
50 (SŁOWNIE:PIĘĆDZIESIĄT) UDZIAŁÓW PO 500,00ZŁ (SŁOWNIE:PIĘĆSET ZŁOTYCH) O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000,00ZŁ (SŁOWNIE:DWADZIEŚCIA PIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH)
MIROSŁAW JÓZEF BIELIŃSKI
Wspólnik
2003-12-23
2007-05-09
50 (SŁOWNIE:PIĘĆDZIESIĄT) UDZIAŁÓW PO 500,00ZŁ (SŁOWNIE:PIĘĆSET ZŁOTYCH) O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000,00ZŁ (SŁOWNIE:DWADZIEŚCIA PIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH)
Wspólnik
2007-05-09
2009-07-22
999 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 499.500 (CZTERYSTA DZIEWIĘĆDZIESIĄT DZIEWIĘĆ TYSIĘCY PIĘĆSET) ZŁOTYCH
39045310400000
GANT FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
Wspólnik
2008-11-05
2009-07-22
4000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.000.000,00 ZŁ (DWA MILIONY ZŁOTYCH)
120635984
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiPREZES ZARZĄDU ALBO WICEPREZES ZARZĄDU - JEDNOOSOBOWO LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO CZŁONEK ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM
KAROL ANTKOWIAK
WICEPREZES ZARZĄDU
2007-05-09
2009-07-22
ALICJA GABRYŚ
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-05-09
2007-11-21
EWA SKRZYPEK
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-07-16
2007-11-21
MAŁGORZATA DOMASZCZYŃSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-07-16
2007-11-21
IWONA TUCHOWSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-07-16
2008-09-05
MAŁGORZATA KIRSZKE
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-11-21
2008-01-16
BOGDAN KARASZEWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-09-05
2009-07-22
BOGUSŁAW LESZEK ZIELIŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2003-12-23
2007-05-09
MIROSŁAW JÓZEF BIELIŃSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2003-12-23
2007-05-09
DARIUSZ MAŁASZKIEWICZ
PREZES ZARZĄDU
2007-05-09
2009-07-22
2003-12-23
2007-05-09
KRZYCKA, 90D, WROCŁAW, 53-020, WROCŁAW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie