KRS 0000126832
NIP6272433880
REGON27773061400000
NazwaKUŹNIA BATORY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaKUŹNIA BATORY
Data rejestracji 13 sie 2002 (22 lata temu) 13 sie 2002
Data usunięcia 18 sty 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres STALOWA, 1, CHORZÓW, 41-506, CHORZÓW BATORY, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 2637500,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#2550Z KUCIE, PRASOWANIE, WYTŁACZANIE I WALCOWANIE METALI; METALURGIA PROSZKÓWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6619Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #7739Z WYNAJEM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNEJ WSZELKIEGO RODZAJU, W TYM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI #2561Z OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE #2562Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH #2573Z PRODUKCJA NARZĘDZI #2849Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH NARZĘDZI MECHANICZNYCH #4677Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMUWspólnik
2002-08-13
2007-05-30
5.140 UDZIAŁÓW W ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.570.000 ZŁ.
27119423800000
ZAKŁAD OBSŁUGI TECYHNICZNEJ HYDROMECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Wspólnik
2002-08-13
2003-03-20
60 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 30.000 ZŁ
276571585
Wspólnik
2007-05-30
2019-01-18
5.275 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.637.500,00 ZŁ.
53054466900000
KARINA EWA TUDZIEŻ
Prokurent
2003-03-20
2009-09-01
SAMOISTNA
RYSZARD KAŹMIERCZAK
Prokurent
2004-05-04
2004-06-16
JEDNOOSOBOWA
TOMASZ PIOTR KRZYWOŃ
Prokurent
2017-03-02
2017-06-05
PROKURA ŁĄCZNA. PROKURENT JEST UPRAWNIONY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU.
KARINA EWA TUDZIEŻ DZICHEL
Prokurent
2009-09-01
2019-01-18
PROKURA SAMOISTNA
MAREK MISIAKIEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2007-05-30
2019-01-18
WOJCIECH ZYMEK
Członek Organu Nadzoru
2007-05-30
2012-03-28
KRZYSZTOF JEZNACH
Członek Organu Nadzoru
2007-05-30
2009-09-01
DARIUSZ GADZIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2009-09-01
2010-12-09
ALEKSANDER MACIEJOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2010-12-09
2019-01-18
ROBERT PIOTR PISZCZYK
Członek Organu Nadzoru
2012-03-28
2016-02-18
RAFAŁ BANIAK
Członek Organu Nadzoru
2016-02-18
2019-01-18
JANUSZ SIEMIENIEC
Członek Organu Nadzoru
2016-02-18
2019-01-18
RAFAŁ MICHAŁ MATUSZEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2004-02-25
2007-05-30
JERZY ANTONI PRZYWARA
Członek Organu Nadzoru
2004-02-25
2007-05-30
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO,DO SKŁADANIA PRAWNIE SKUTECZNYCH OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SPÓŁKI.W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO,DO SKŁADANIA PRAWNIE SKUTECZNYCH OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
KRYSTIAN KACZMARCZYK
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-08-13
2004-06-16
ADAM BYKOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-08-13
2004-06-16
IWONA GRZYBOWSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-08-13
2004-06-16
RYSZARD KAŹMIERCZAK
PREZES ZARZĄDU
2004-06-16
2009-04-30
GRZEGORZ KRZYSZTOF SZYKULSKI
V-CE PREZES ZARZĄDU
2004-06-16
2009-04-30
KRZYSZTOF JEZNACH
CZŁONEK ZARZĄDU
2009-04-30
2011-01-12
TOMASZ PIOTR KRZYWOŃ
PREZES ZARZĄDU
2017-06-05
2019-01-18
MARCIN KAPKOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2017-06-05
2019-01-18
KRZYSZTOF JEZNACH
PREZES ZARZĄDU
2011-01-12
2016-02-08
SŁAWOMIR WŁADYSŁAW PAPIERNIK
PREZES ZARZĄDU
2009-04-30
2011-01-12
2002-08-13
2004-08-26
KUŹNIA BATORY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W CHORZOWIE
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie