KRS 0000010306
NIP5212934106
REGON01304726000000
Nazwa"MAFLOW POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
Krótka nazwa"MAFLOW POLSKA" LIKWIDACYJNEJ
Data rejestracji 27 kwi 2001 (23 lata temu) 27 kwi 2001
Data usunięcia 25 cze 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres SERDECZNA, 42, TYCHY, 43-100, TYCHY, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 68000000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (5)
#2513A PRODUKCJA WYROBÓW GUMOWYCH TECHNICZNYCH #2874Z PRODUKCJA ZŁĄCZY, ŚRUB, ŁAŃCUCHÓW I SPRĘŻYN #2521Z PRODUKCJA PŁYT, ARKUSZY, RUR I KSZTAŁTEK Z TWORZYW SZTUCZNYCH #5154Z SPRZEDAŻ HURTOWA ARTYKUŁÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO #5212Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA W NIE WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACHMANULI AUTO INTERNATIONAL S.A.
Wspólnik
2001-04-27
2006-02-20
59.840 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 29.920.000 ZŁ.
MANULI AUTO HOLLAND N.V.
Wspólnik
2001-04-27
2003-05-21
1 UDZIAŁ O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500ZŁ(PIĘĆSET)
SOCIETA' ITALIANA PER LE IMPRESE ALL'ESTERO - SIMEST S.P.A.
Wspólnik
2002-03-14
2004-04-28
WSPÓLNIK POSIADA 4.500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.250.000,00 ZŁ
MAFLOW S.P.A.
Wspólnik
2002-03-14
2019-06-25
136.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 68.000.000,00 ZŁ
ARMANDO TIPALDI
Członek Organu Nadzoru
2001-04-27
2002-03-14
ALESSANDRO ZUCCONI
Członek Organu Nadzoru
2001-04-27
2001-09-18
ROBERT JĘDRZEJCZYK
Członek Organu Nadzoru
2001-04-27
2004-10-01
PAOLO CARUGATI
Członek Organu Nadzoru
2001-04-27
2004-10-01
LUIGI FRANCIONE
Członek Organu Nadzoru
2001-09-18
2019-06-25
MAURIZIO CELE
Członek Organu Nadzoru
2004-10-01
2006-06-01
JEAN PIERRE VERLAINE
Członek Organu Nadzoru
2006-06-01
2019-06-25
STEFANO CASSINA
Członek Organu Nadzoru
2004-10-01
2019-06-25
WOJCIECH ZYMEK
Osoba wyznaczona w postępowaniu upadłościowym
2009-08-25
2019-06-25
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU Z PROKURENTEM.
CARLO SALA
PREZES ZARZĄDU
2001-04-27
2002-03-14
ALBERTO RICCARDI
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-04-27
2002-09-20
EDWARD MAGDZIAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-04-27
2001-06-27
LUCIANO BETTINI
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-06-27
2002-07-16
DONATO MORAMARCO
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-03-15
2008-05-12
MASSIMO ZAGATI
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-10-29
2019-06-25
MATTEO CIMENTI
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-04-03
2019-06-25
STEFANO NERI
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-05-12
2009-06-03
GIOVANNI LA CROCE
CZŁONEK ZARZĄDU
2009-06-18
2019-06-25
ENZO MONTARULI
PREZES ZARZĄDU
2002-03-14
2003-07-25
2001-04-27
2006-06-30
"MANULI AUTO POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2006-06-30
2009-10-22
"MAFLOW POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie