KRS 0000105432
NIP6442921734
REGON27629219300000
NazwaPRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO USŁUGOWE DUDA-BIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaPRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO USŁUGOWE DUDA-BIS
Data rejestracji 19 kwi 2002 (22 lata temu) 19 kwi 2002
Data usunięcia 14 sie 2013 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres BACZYŃSKIEGO, 165, SOSNOWIEC, 41-203, SOSNOWIEC, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 9545000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (42)
#1011Z PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE MIĘSA, Z WYŁĄCZENIEM MIĘSA Z DROBIU #1012Z PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE MIĘSA Z DROBIU #1013Z PRODUKCJA WYROBÓW Z MIĘSA, WŁĄCZAJĄC WYROBY Z MIĘSA DROBIOWEGO #1084Z PRODUKCJA PRZYPRAW #1089Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #2222Z DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #2223Z PRODUKCJA WYROBÓW DLA BUDOWNICTWA Z TWORZYW SZTUCZNYCH #2229Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH #2420Z PRODUKCJA PESTYCYDÓW I POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW AGROCHEMICZNYCH #2431Z PRODUKCJA PRĘTÓW CIĄGNIONYCH NA ZIMNO #2432Z PRODUKCJA WYROBÓW PŁASKICH WALCOWANYCH NA ZIMNO #2433Z PRODUKCJA WYROBÓW FORMOWANYCH NA ZIMNO #2434Z PRODUKCJA DRUTU #2511Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI #2512Z PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW STOLARKI BUDOWLANEJ #2529Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ZBIORNIKÓW, CYSTERN I POJEMNIKÓW METALOWYCH #2561Z OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE #2562Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH #2573Z PRODUKCJA NARZĘDZI #2591Z PRODUKCJA POJEMNIKÓW METALOWYCH #2592Z PRODUKCJA OPAKOWAŃ Z METALI #2593Z PRODUKCJA WYROBÓW Z DRUTU, ŁAŃCUCHÓW I SPRĘŻYN #2594Z PRODUKCJA ZŁĄCZY I ŚRUB #2599Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #2751Z ODLEWNICTWO ŻELIWA #2752Z ODLEWNICTWO STALIWA #2829Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #2830Z PRODUKCJA MASZYN DLA ROLNICTWA I LEŚNICTWA #2893Z PRODUKCJA MASZYN STOSOWANYCH W PRZETWÓRSTWIE ŻYWNOŚCI, TYTONIU I PRODUKCJI NAPOJÓW #2899Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #3312Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN #4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH #4311Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH #4312Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ #4632Z SPRZEDAŻ HURTOWA MIĘSA I WYROBÓW Z MIĘSA #4722Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MIĘSA I WYROBÓW Z MIĘSA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #4950B TRANSPORT RUROCIĄGOWY POZOSTAŁYCH TOWARÓW #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #7219Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH #7311Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCHMAŁGORZATA DUDA
Wspólnik
2002-04-19
2013-08-14
1236 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.236.000,00 ZŁ
MARIAN DUDA
Wspólnik
2002-04-19
2008-10-06
6491 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 6.491.000,00 ZŁ
Wspólnik
2008-05-14
2011-06-09
1091 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.091.000,00 PLN
01096597100000
RENATA OLEKSIAK
Wspólnik
2008-10-06
2011-06-09
5741 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.741.000,00 ZŁ
Wspólnik
2011-06-09
2012-01-05
8.309 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 8.309.000,00 ZŁ
08028778100000
KRZYSZTOF KAMIL WOŹNICA
Wspólnik
2012-01-05
2013-08-14
8309 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 8.309.000,00 ZŁ
JAROSŁAW RESZKA
Powiernik
2009-10-19
2011-03-08
MACIEJ BARANOWSKI
ZARZĄDCA
2011-03-08
2012-08-16
ALEKSANDER LOKAJCZYK
Likwidator
2012-10-03
2013-08-14
MARIUSZ JĘDRZEJCZYK
Członek Organu Nadzoru
2011-06-09
2012-01-05
GRZEGORZ SELMA
Członek Organu Nadzoru
2008-09-24
2010-02-04
JAN POŚWIATA
Członek Organu Nadzoru
2008-09-24
2011-06-09
RENATA OLEKSIAK
Członek Organu Nadzoru
2009-01-21
2009-05-14
PIOTR KARMELITA
Członek Organu Nadzoru
2009-01-21
2009-03-30
ALEKSANDER TOMASZ TARWID
Członek Organu Nadzoru
2009-01-21
2009-03-30
KRZYSZTOF JEZNACH
Członek Organu Nadzoru
2009-03-30
2011-06-09
EWA SOTOŃ
Członek Organu Nadzoru
2011-06-09
2012-01-05
ANNA ZAJĄC
Członek Organu Nadzoru
2011-06-09
2012-01-05
ALEKSANDER LOKAJCZYK
Członek Organu Nadzoru
2011-06-09
2012-01-05
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU, A W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
MAŁGORZATA DUDA
Z-CA PREZESA ZARZĄDU
2002-04-19
2008-05-14
MARIAN DUDA
PREZES ZARZĄDU
2002-04-19
2011-06-09
MICHAŁ DUDA
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-10-03
2008-05-14
MICHAŁ DUDA
WICEPREZES ZARZĄDU
2008-05-14
2008-09-24
KRZYSZTOF KAMIL WOŻNICA
WICEPREZES ZARZĄDU
2008-05-14
2010-02-04
JACEK GNICH
CZŁONEK ZARZĄDU
2010-08-12
2011-06-09
KRZYSZTOF WOŹNICA
PREZES ZARZĄDU
2011-06-09
2012-10-03
ALEKSANDER LOKAJCZYK
CZŁONEK ZARZĄDU
2012-01-05
2012-10-03
2002-04-19
2011-03-08
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO USŁUGOWE DUDA-BIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2011-03-08
2012-08-16
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO USŁUGOWE DUDA-BIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI UKŁADOWEJ
2012-08-16
2012-10-03
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO USŁUGOWE DUDA-BIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie