KRS 0000304271
NIP9562217689
REGON34040985200000
NazwaDAIKOKU SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI
Krótka nazwaDAIKOKU
Data rejestracji 29 kwi 2008 (16 lat temu) 29 kwi 2008
Data usunięcia 12 wrz 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres MATEJKI, 42, TORUŃ, 87-100, TORUŃ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 800000,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 500000,00 PLN
Wartość nominalna akcji8,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji10000000
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (21)
#2611Z PRODUKCJA ELEMENTÓW ELEKTRONICZNYCH #2620Z PRODUKCJA KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH #3240Z PRODUKCJA GIER I ZABAWEK #3313Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH #3319Z NAPRAWA I KONSERWACJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA DOT. WYŁĄCZNIE: - NAPRAWY WYROBÓW Z BREZENTU ORAZ TOREB DO PRZECHOWYWANIA NAWOZÓW I INNYCH CHEMIKALIÓW #4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA #5510Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA #5520Z OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA #5610A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE #6419Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE #6420Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH #6491Z LEASING FINANSOWY #6492Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW #6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE #6910Z DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #9200Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z GRAMI LOSOWYMI I ZAKŁADAMI WZAJEMNYMI #9609Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAROBERT FAŁKOWSKI
Likwidator
2011-02-01
2019-05-31
VIKTORIYA SHTANGYEYEVA
Członek Organu Nadzoru
2017-09-18
2023-09-12
MONIKA OKRÓJ
Członek Organu Nadzoru
2017-09-18
2023-09-12
ROBERT FAŁKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2008-04-29
2009-05-22
SEBASTIAN BOGUSZ
Członek Organu Nadzoru
2008-04-29
2017-09-18
TOMASZ MARIUSZ PROBANOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2008-04-29
2010-09-07
EUGENIUSZ BRUNON PROBANOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2008-04-29
2010-09-07
ANNA NADOLSKA
Członek Organu Nadzoru
2010-09-07
2023-09-12
AGNIESZKA TARASZKIEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2010-09-07
2014-07-18
RAFAŁ JANUS
Członek Organu Nadzoru
2014-07-18
2017-09-18
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiJEŚLI ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z JEDNEGO CZŁONKA,JEST ON UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU, A W RAZIE USTANOWIENIA PROKURY - WSPÓŁDZIAŁANIE JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU Z PROKURENTEM.
MARZENA ANNA KIEŁBOWICZ
PREZES ZARZĄDU
2008-04-29
2009-05-22
ZBIGNIEW PIOTR PIETRASIK
WICEPREZES ZARZĄDU
2008-11-14
2009-05-22
ROBERT FAŁKOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2009-05-22
2011-02-01
2008-04-29
2011-02-01
DAIKOKU SPÓŁKA AKCYJNA
2008-04-29
2010-09-07
FAŁATA, 21, TORUŃ, 87-100, TORUŃ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 17 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie