KRS 0000230394
NIP5260205865
REGON01055854000000
Nazwa"CRW INFOSYSTEM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaCRW INFOSYSTEM
Data rejestracji 24 mar 2005 (19 lat temu) 24 mar 2005
Data usunięcia 24 lis 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. POLNA, 24, WARSZAWA, 00-630, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 450000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 5260205865
data rejestracji 01 sty 1997
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 24 lis 2022
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6420Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#6312Z MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #6399Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE #6920Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE #7010Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH #7021Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIAROBERT WINIARSKI
Beneficjent
STANISŁAW MAREK WALENTA
zgłaszający - członek zarządu
RAFAŁ WIKTOR REGULSKI
Beneficjent
JANUSZ ARTUR ŚMIGIELSKI
Wspólnik
2005-03-24
2011-07-05
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000 ZŁOTYCH
TOMASZ ARTUR PUZEWICZ
Wspólnik
2011-07-05
2016-05-04
40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 20.000,00 ZŁ
MARIUSZ JULIUSZ MINAKOWSKI
Wspólnik
2011-07-05
2020-05-19
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 12 500,- ZŁOTYCH
ROBERT WINIARSKI
Wspólnik
2013-02-28
2020-05-19
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 12 500,- ZŁOTYCH
ROBERT WINIARSKI
Wspólnik
2022-04-20
2022-11-24
315 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 196.875,00 ZŁ
Wspólnik
2016-05-04
2020-05-19
40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000,- ZŁOTYCH
14681668800000
Wspólnik
2020-05-19
2020-10-05
640 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 400.000,00 ZŁOTYCH
36399916900000
Wspólnik
2020-10-05
2022-04-20
640 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 400.000,00 ZŁ
14634243400000
RAFAŁ WIKTOR REGULSKI
Wspólnik
2022-04-20
2022-11-24
275 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 171.875,00 ZŁ
JOLANTA MAŁGORZATA JURCZEWSKA
Członek Organu Nadzoru
2005-03-24
2010-01-25
JANUSZ ARTUR ŚMIGIELSKI
Członek Organu Nadzoru
2005-03-24
2009-06-26
JACEK KOCOT
Członek Organu Nadzoru
2005-03-24
2011-07-07
STANISŁAWA ŚMIGIELSKA
Członek Organu Nadzoru
2009-06-26
2011-07-07
SEWERYN MAREK ŚMIGIELSKI
Członek Organu Nadzoru
2010-01-25
2019-08-30
KATARZYNA NADIA POLAŃSKA
Członek Organu Nadzoru
2011-07-07
2019-08-30
SYLWIA IZABELA PUZEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2011-07-07
2019-08-30
ROBERT WINIARSKI
Beneficjent
akcjonariusz spółki akcyjnej
brak
WIĘKSZOŚCIOWY AKCJONARIUSZ SPÓŁKI (43,75 % OGÓLNEJ LICZBY UDZIAŁÓW ORAZ 43,75 % OGÓLNEJ LICZBY GŁOSÓW).
RAFAŁ WIKTOR REGULSKI
Beneficjent
akcjonariusz spółki akcyjnej
brak
WIĘKSZOŚCIOWY AKCJONARIUSZ SPÓŁKI (38,20 % OGÓLNEJ LICZBY UDZIAŁÓW ORAZ 38,20 % OGÓLNEJ LICZBY GŁOSÓW).
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO
JANUSZ ARTUR ŚMIGIELSKI
PREZES ZARZĄDU
2009-06-26
2019-08-30
KRZYSZTOF PIOTR BĄKOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2005-03-24
2009-06-26
STANISŁAW MAREK WALENTA
PREZES ZARZĄDU
2019-08-30
2022-11-24
2005-03-24
2009-12-10
ŚWIDERSKA, 2/4, OTWOCK, 05-400, OTWOCK, POLSKA
2009-12-10
2014-02-14
ZEUSA, 1, WARSZAWA, 01-497, WARSZAWA, POLSKA
2014-02-14
2020-10-05
MENDELEJEWA, 7, WARSZAWA, 01-482, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie