KRS 0000203857
NIP6271554848
REGON27321695500000
Nazwa"EUROSNACK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaEUROSNACK
Data rejestracji 16 kwi 2004 (20 lat temu) 16 kwi 2004
Data usunięcia 21 paź 2008 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres KRAUZEGO, 6, ŚWIĘTOCHŁOWICE, 41-603, ŚWIĘTOCHŁOWICE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 700000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 6271554848
data rejestracji 01 paź 2003
status Czynny
72105010251000009083529843
INGBSK Oddział w Warszawie ul.Powsińska 64A
ul. Powsińska 64A 02-903 Warszawa POLSKA
31105010251000002437106780
INGBSK Oddział w Warszawie ul.Powsińska 64A
ul. Powsińska 64A 02-903 Warszawa POLSKA
88105010251000002441430499
INGBSK Oddział w Warszawie ul.Powsińska 64A
ul. Powsińska 64A 02-903 Warszawa POLSKA
98102023680000240204740736
PKO Oddział 1 w Bytomiu
pl. Tadeusza Kościuszki 1 41-902 Bytom POLSKA
04114010100000256677001001
mBank Oddział Korporacyjny Warszawa
ul. Prosta 18 00-850 Warszawa POLSKA
86105012141000009030869862
INGBSK Placówka bankowa w Katowicach, ul. Sokolska 34
ul. Sokolska 34 40-086 Katowice POLSKA
74114010100000256677001002
mBank Oddział Korporacyjny Warszawa
ul. Prosta 18 00-850 Warszawa POLSKA
47114010100000256677001003
mBank Oddział Korporacyjny Warszawa
ul. Prosta 18 00-850 Warszawa POLSKA
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (11)
#01 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO, ŁĄCZNIE Z DZIAŁALNOŚCIĄ USŁUGOWĄ #02 LEŚNICTWO, ŁĄCZNIE Z DZIAŁALNOŚCIĄ USŁUGOWĄ #05 RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO ŁĄCZNIE Z DZIAŁALNOŚCIĄ USŁUGOWĄ #15 PRODUKCJA SKÓR I WYROBÓW ZE SKÓR WYPRAWIONYCH #51 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI, MOTOCYKLAMI #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #71 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BEZ OBSŁUGI ORAZ WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #73 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7430Z BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #7440Z REKLAMAMARKUS JACEK GAWLIK
Wspólnik
2004-04-16
2005-10-21
546 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 54.600,00 ZŁ
EDELTRAUD GOLIŃSKI
Wspólnik
2004-04-16
2006-11-29
546 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 54.600,00 ZŁ
SIEGMUNT KOLERSKI
Wspólnik
2004-04-16
2006-11-29
1093 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 109.300,00 ZL
MAREK JACEK GAWLIK
Wspólnik
2005-10-21
2008-05-30
600 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 60.000 PLN
Wspólnik
2006-11-29
2007-10-04
1.639 UDEZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 163.900,00 ZŁ
27112248600000
Wspólnik
2007-10-04
2008-10-21
715 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 71.500,00 ZŁ.
14084067400000
BOGDAN MAŁACHWIEJ
Wspólnik
2007-10-04
2008-05-30
687 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 68.700 PLN
BELINE INVESTMENTS LIMITED Z SIEDZIBĄ W NIKOZJI,REPUBLIKA CYPRU
Wspólnik
2007-10-04
2008-10-21
2.738 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 273.800,00 ZŁ.
MARTA ANNA BIELECKA
Wspólnik
2007-10-04
2008-10-21
927 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 92.700,00 ZŁ.
TOTMES SPÓŁKA AKCYJNA
Wspólnik
2008-04-28
2008-10-21
1687 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 168.700,00 ZŁ
141265901
PIOTR ZBIGNIEW PAJOR
Członek Organu Nadzoru
2007-10-04
2008-10-21
GRZEGORZ ANDRZEJ MALAWSKI
Członek Organu Nadzoru
2007-10-04
2008-10-21
ERNEST JAN SZAJNA
Członek Organu Nadzoru
2007-10-04
2008-10-21
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
MARKUS JACEK GAWLIK
PREZES ZARZĄDU
2004-04-16
2005-10-21
MAREK JACEK GAWLIK
PREZES ZARZĄDU
2005-10-21
2007-11-26
MARIUSZ WIKTOR SPIRKOWICZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-10-04
2007-11-26
MARIUSZ WIKTOR SPIRKOWICZ
PREZES ZARZĄDU
2007-11-26
2008-10-21
ANNA MARIA STRZELCZYK
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-11-26
2008-10-21
BARTOSZ GABRIEL WASYLEWICZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-11-26
2008-10-21
2004-04-16
2005-10-21
CHORZOWSKA, 41, RUDA ŚLĄSKA, 41-709, RUDA ŚLĄSKA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 14 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie