KRS 0000404691
NIP7010328846
REGON14592109300000
NazwaDELLINGATE 4 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaDELLINGATE 4
Data rejestracji 12 gru 2011 (13 lat temu) 12 gru 2011
Data usunięcia 06 lis 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. FRANCISZKA KLIMCZAKA, 1, WARSZAWA, 02-797, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 7010328846
data rejestracji 21 lut 2012
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 31 sie 2020
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7010Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6619Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6621Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OCENĄ RYZYKA I SZACOWANIEM STRAT #68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI #73 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #74 POZOSTAŁE USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #77 WYNAJEM I DZIERŻAWA #82 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #96 POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWAMARCIN RYWIN
Beneficjent
GRZEGORZ ANDRZEJ MALAWSKI
reprezentant
EMP INVESTMENTS LIMITED
Wspólnik
2011-12-12
2015-02-20
240 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 12.000,00 ZŁOTYCH
PIOTR DAMIAN DĄBROWSKI
Wspólnik
2013-05-27
2015-06-26
380 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 19.000,00 ZŁOTYCH
JAROSŁAW NIKOŁAJUK
Wspólnik
2013-05-27
2015-06-26
380 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 19.000,00 ZŁOTYCH
Wspólnik
2015-02-20
2017-04-11
1000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 ZŁOTYCH
14635267400000
Wspólnik
2017-04-11
2020-11-06
1000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 ZŁ
36408286900000
GRZEGORZ ANDRZEJ MALAWSKI
Likwidator
2019-10-17
2020-11-06
MARCIN RYWIN
Beneficjent
MARCIN RYWIN POSIADA POWYŻEJ 25% CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SOLTER CAPITAL FIZAN Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE, KTÓRY JEST JEDYNYM WSPÓLNIKIEM SOLTER 11 SP. Z O. O. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE, KTÓRY JEST JEDYNYM WSPÓLNIKIEM ZGŁASZAJĄCEGO.
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: A) JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY- PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, B) JEŻELI ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z CO NAJMNIEJ DWÓCH OSÓB- DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
KRZYSZTOF BOGUSŁAW GOŁYŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2011-12-12
2013-05-27
PIOTR DAMIAN DĄBROWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2013-05-27
2014-10-16
JAROSŁAW NIKOŁAJUK
CZŁONEK ZARZĄDU
2013-05-27
2015-02-20
JAROSŁAW NIKOŁAJUK
PREZES ZARZĄDU
2015-02-20
2015-06-26
EWELINA ANNA GRABOWSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2014-10-16
2015-02-20
GRZEGORZ ANDRZEJ MALAWSKI
PREZES ZARZĄDU
2015-06-26
2019-10-17
MARIAN BOGDAN OWERKO
CZŁONEK ZARZĄDU
2015-06-26
2019-10-17
ZBIGNIEW GRYGLAS
CZŁONEK ZARZĄDU
2014-10-16
2015-02-20
BARBARA DĄBROWSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2015-06-26
2019-10-17
2011-12-12
2019-10-17
DELLINGATE 4 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2011-12-12
2017-08-24
FABRYCZNA, 5, WARSZAWA, 00-446, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 17 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie