KRS 0000436421
NIP7010357434
REGON14635267400000
NazwaDELLINGATE 8 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaDELLINGATE 8
Data rejestracji 12 paź 2012 (12 lat temu) 12 paź 2012
Data usunięcia 16 sty 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. FRANCISZKA KLIMCZAKA, 1, WARSZAWA, 02-797, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 10000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7010Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6619Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6621Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OCENĄ RYZYKA I SZACOWANIEM STRAT #68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI #73 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #74 POZOSTAŁE USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #77 WYNAJEM I DZIERŻAWA #82 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #96 POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWAEMP INVESTMENTS LIMITED
Wspólnik
2012-10-12
2013-01-29
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5000,00 ZŁ
MARCIN RYWIN
Wspólnik
2013-01-29
2017-02-15
40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.000,00 ZŁ
ARTUR ERYK UNGIER
Wspólnik
2013-01-29
2017-02-15
16 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 800,00 ZŁ
MARIAN BOGDAN OWERKO
Wspólnik
2013-01-29
2017-02-15
36 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.800,00 ZŁ
Wspólnik
2017-02-15
2019-01-16
200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.000,00 ZŁ.
14657579900000
ARTUR ERYK UNGIER
Likwidator
2017-03-14
2019-01-16
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI ORAZ DO JEJ REPREZENTOWANIA W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO UPOWAŻNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, NATOMIAST W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. SPÓŁKA MOŻE TEŻ BYĆ REPREZENTOWANA PRZEZ PROKURENTÓW, UMOCOWANYCH SAMOISTNIE LUB ŁĄCZNIE DO DZIAŁANIA W IMIENIU SPÓŁKI, STOSOWNIE DO OŚWIADCZENIA O USTANOWIENIU PROKURY.
KRZYSZTOF BOGUSŁAW GOŁYŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2012-10-12
2015-07-03
ARTUR ERYK UNGIER
CZŁONEK ZARZĄDU
2012-12-31
2015-07-03
ARTUR ERYK UNGIER
PREZES ZARZĄDU
2015-07-03
2017-03-14
MARIAN BOGDAN OWERKO
CZŁONEK ZARZĄDU
2015-07-03
2017-03-14
GRZEGORZ ANDRZEJ MALAWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2012-12-31
2016-02-04
2012-10-12
2017-03-14
DELLINGATE 8 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2012-10-12
2017-07-28
FABRYCZNA, 5, WARSZAWA, 00-446, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 17 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie