KRS 0000158175
NIP5262402156
REGON01601596300000
NazwaBAKALLAND DELECTA SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaBAKALLAND DELECTA SERVICES
Data rejestracji 11 kwi 2003 (21 lat temu) 11 kwi 2003
Data usunięcia 13 lis 2018 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres FABRYCZNA, 5, WARSZAWA, 00-446, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 100000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#1039Z POZOSTAŁE PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE OWOCÓW I WARZYWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#106 WYTWARZANIE PRODUKTÓW PRZEMIAŁU ZBÓŻ, SKROBI I WYROBÓW SKROBIOWYCH #107 PRODUKCJA WYROBÓW PIEKARSKICH I MĄCZNYCH #108 PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH #463 SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH #472 SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #521 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #5224 PRZEŁADUNEK TOWARÓW #7490Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #829 DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAWspólnik
2003-04-11
2007-03-15
200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 100.000 ZŁ
01227209000000
Wspólnik
2007-03-15
2007-08-22
200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 100.000 ZŁ.
01227209000000
ROBERT KADŁUBOWSKI
Wspólnik
2007-08-22
2015-04-29
190 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 95.000 ZŁOTYCH
JAN OWERKO
Wspólnik
2007-08-22
2013-11-29
60 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 30.000 ZŁOTYCH
Wspólnik
2015-04-29
2018-11-13
200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 100.000,00 ZŁ
01227209000000
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI ORAZ DO JEJ REPREZENTOWANIA W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO UPOWAŻNIONY JEST JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, NATOMIAST W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
PAWEŁ OLGIERD PORUSZEK
WICEPREZES ZARZĄDU
2007-03-15
2007-08-22
JAN OWERKO
WICEPREZES ZARZĄDU
2007-08-22
2012-02-17
MAREK MOCZULSKI
PREZES ZARZĄDU
2015-04-29
2018-11-13
MAREK OJRZYŃSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2016-08-23
2018-04-27
TOMASZ ZAKRZEWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2016-12-06
2018-11-13
MARIAN BOGDAN OWERKO
PREZES ZARZĄDU
2003-04-11
2007-08-22
PAWEŁ OLGIERD PORUSZEK
WICEPREZES ZARZĄDU
2003-04-11
2005-09-12
JAROSŁAW NIKOŁAJUK
WICEPREZES ZARZĄDU
2003-04-11
2005-09-12
ARTUR ERYK UNGIER
WICEPREZES ZARZĄDU
2003-04-11
2007-08-22
ADAM JÓZEF JESIONEK
CZŁONEK ZARZĄDU
2018-05-07
2018-11-13
2003-04-11
2013-11-29
PARANUSS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2013-11-29
2015-05-26
PROPIFO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2003-04-11
2007-03-15
BAKALIOWA, 1, MOŚCISKA, 05-080, IZABELIN, POLSKA
2007-03-15
2007-08-31
FABRYCZNA, 5, WARSZAWA, 00-446, WARSZAWA, POLSKA
2007-08-31
2014-12-11
TAŃSKIEGO, 2, JANÓW PODLASKI, 21-505, JANÓW PODLASKI, POLSKA
2014-12-11
2015-05-26
UL. BRZESKA, 70, JANÓW PODLASKI, 21-505, JANÓW PODLASKI, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie